Entreprise : ETABLISSEMENTS RYBACKI JEAN - SIREN 314 648 783
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS RYBACKI JEAN
SIREN (siège)
314 648 783
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1978
Date de fin de la personne morale
26/12/2028
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
118620 EUR
Adresse du siège
LD GUE DE SAVARY 47500 BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RYBACKI DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Fumel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31464878300012
Code APE
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonderie de fonte vente directe et en ligne de tous articles en fonte, fer forgé, pierres reconstituées ou tous autres matériaux ( sous réserve de l'agrément )
Adresse
LD Gué de Savary
47500 , Fumel - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Blanquefort-sur-Briolance
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7487
Date d'ajout
29/06/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement du 29/06/2022.Date d'effet : 29/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7587
Date d'ajout
29/06/2022
Description
None
Numéro d'observation
764
Date d'ajout
04/02/2014
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ par jugement du 31/01/2014. Date d'effet : 31/01/2014
Numéro d'observation
6065
Date d'ajout
06/11/2013
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du : 05/11/2013 Administrateur : SELARL Vincent MEQUINION, 60 quai Richelieu, 33000 BORDEAUX Liquidateur : SCP Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Date d'effet : 05/11/2013
Numéro d'observation
1845
Date d'ajout
21/03/2012
Description
Par Jugement du 20.03.2012, modification substantielle du plan de redressement
Numéro d'observation
201
Date d'ajout
10/01/2012
Description
Apport de fonds de commerce ou artisanal à compter du 01/10/2011 : Activité :vente directe et en ligne de tous articles en fonte, fer forgé, pierres reconstituées ou tous autres matériaux ( sous réserve de l'agrément ) Adresse : Gué de Savary - Blanquefort-sur-Briolance 47500 Fumel ETABLISSEMENT principal acquis par apport au prix stipulé de 15000 euros Précédent propriétaire : MME RYBACKI Coralie , (rcs 494 228 505 ), Publication légale : LA VIE ECONOMIQUE 21.12.2011 Déclarations de créances : au Tribunal de Commerce de (AGEN )
Numéro d'observation
2869
Date d'ajout
02/06/2010
Description
Adoption d'un plan de redressement par jugement du 02/06/2010 qui a nommé commissaire à l'exécution du plan : SCP ODILE STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX. Date d'effet : 02/06/2010
Numéro d'observation
6064
Date d'ajout
03/12/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) par jugement du 02/12/2009. Date d'effet : 02/12/2009
Numéro d'observation
4535
Date d'ajout
07/09/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement du 02/09/2009. Date d'effet : 02/09/2009
Numéro d'observation
2929
Date d'ajout
05/06/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire PAR JUGEMENT DU 03/06/2009 ET NOMME MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP ODILE STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE : Jacques DESPERIERE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Bernard COURTAIS Date d'effet : 03/06/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
823
Date d'ajout
12/06/2007
Description
Par jugement en date du 20.04.07 le tribunal de commerce a prononcé la clôture du plan de continuation de la SARL.
Numéro d'observation
1427
Date d'ajout
11/09/1996
Description
Apport du fonds précédemment exploité en location gérance par les Benefi- Ciaires de la donation (Rybacki Daniel et Descomps Anne-Marie, indivisaires non exploitant) suite a cet apport le capital est porté de : 92 100 francs à 592 100 francs modification de la date de clôture de l'exercice social : - Ancienne date de clôture : 31/08 - Nouvelle date de clôture : 31/12 apport : 200 000 francs journal d'annonces légales : Le courrier français du 30/08/96 oppositions : Monsieur Daniel Rybacki et madame Anne-Marie Descomps Demeurant au siège du fonds gué de Savary - 47500 Blanquefort-sur-Briolance à compter du 19/08/96
Numéro d'observation
679
Date d'ajout
15/04/1996
Description
Suite à donation partage, modification des loueurs de fonds : Madame Annemarie Descomps et Monsieur Daniel Rybacki à compter du 05/03/96
Numéro d'observation
1152
Date d'ajout
14/09/1993
Description
Réduction du capital Suivant age en date du 22/07/93, la collectivité des associés a décidé et réalisé une augmentation de capital de 801 000 F pour le porter à 921 000 F puis l'a immédiatement réduit à 92 100 F à compter du 22/07/93
Numéro d'observation
125
Date d'ajout
02/02/1993
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) Changement de gérant : Nouveau gérant : Mr Daniel Rybacki à compter du 04/12/92 Date d'effet : 04/12/1992
Numéro d'observation
599
Date d'ajout
09/04/1991
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital à compter du 05/03/91 Date d'effet : 05/03/1991
Numéro d'observation
857
Date d'ajout
16/07/1990
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Changement de la date de clôture de l'exercice social : - Ancienne date de clôture : 31/03 - Nouvelle date de clôture : 31/08 À compter du 15/01/1990 Date d'effet : 15/01/1990
Numéro d'observation
546
Date d'ajout
28/03/1989
Description
Augmentation du capital Augmentation du capital de 20.000 francs porte à 120.000 francs à compter du 28/02/89 Date d'effet : 28/02/1989
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
15/12/1987
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) Suivant Pv Ass en date du 31 mars 1987, démission de Mr Rybacki Jean en qualité de gérant. Nomination en qualité de gérante : Mme Rybacki née Matifeille Jeanne à compter du 01/04/87 Date d'effet : 01/04/1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).