Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES PIEUX - SIREN 314 636 457
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES PIEUX
Sigle
CCM
SIREN (siège)
314 636 457
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1982
Début d’activité
09/12/1981
Date de fin de la personne morale
11/02/2080
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
COLLECTEUR DE DEPOTS ET DISTRIBUTEUR DE CREDITS
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Adresse du siège
48 RUE CENTRALE 50340 LES PIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCROIZET DENISE , GABRIELLE
Nom d'usage
COMBES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Flamanville
Nom, Prénom(s)
MAUROUARD SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Siouville-Hague
Nom, Prénom(s)
BLEUSEZ GAETAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
la hague
Nom, Prénom(s)
MORIEUX MICHEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Helleville
Nom, Prénom(s)
DA SILVA MARIA , DA , CONCECION
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Helleville
Nom, Prénom(s)
DESPORTES JEAN-PAUL , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Les pieux
Nom, Prénom(s)
RABASSE EDITH
Nom d'usage
BRANLARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Le Rozel
Nom, Prénom(s)
POTIER NOLWEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1996
Commune de résidence
Saint-Germain-le-Gaillard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/1981
Siret
31463645700041
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Collecteur de dépôts et distributeur de crédits courtage d'assurances
Autres Activités
Collecteur de dépôts et distributeur de crédits courtage d'assurances
Adresse
48 RUE CENTRALE
50340 , LES PIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/07/1998
Siret
31463645700033
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
56 RUE CENTRALE
50340 , LES PIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PIEUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31463645700025
Code APE
651D
Adresse
PL DE LA POSTE
50340 , LES PIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1724
Date d'ajout
16/07/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2015 : Nouveau : DA SILVA Maria, Da, Concecion, Administrateur Changement de qualité : BEAUMONT Guy, Administrateur devient Vice-président Changement de qualité : MORIEUX Michel, Administrateur devient Vice-président Changement de qualité : MOCQUET Nathalie, Vice-président devient Administrateur Changement de qualité : BLEUSEZ Gaëtan, Vice-président devient Administrateur PV du 31/03/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1266
Date d'ajout
11/06/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/03/2014 : Partant : MAUGER Magali, Administrateur Nouveau : MORIEUX Michel, Administrateur Changement de qualité : BLEUSEZ Gaëtan, Administrateur devient Vice-président Changement de qualité : BEAUMONT Guy, Vice-président devient Administrateur CA du 26/03/2014.
Numéro d'observation
1887
Date d'ajout
10/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/04/2013 : Partant : HABLAINVILLE Martine, Administrateur - Partant : HAMEL Michel, Administrateur - Partant : VELAIN Danielle, Vice-président Nouveau : BLANCHEMAIN David, Administrateur - Nouveau : BLEUSEZ Gaëtan, Administrateur Changement de qualité : COMBES Denise Gabrielle, Vice-président devient Président - Changement de qualité : BEAUMONT Guy, Président devient Vice-président - Changement de qualité : LECAPLAIN Nathalie, Administrateur devient Vice-président -
Numéro d'observation
1166
Date d'ajout
08/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/04/2012 : Nouveau : HABLAINVILLE Martine, Administrateur - Nouveau : MAUROUARD Serge, Administrateur
Numéro d'observation
1386
Date d'ajout
01/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/04/2011 : Partant : LAURENT Emmanuel, Vice-Président Nouveau : MAUGER Magali, Administrateur Changement de qualité : VELAIN Danielle, Administrateur devient Vice-Président Modification d'adresse : LECAPLAIN Nathalie, Administrateur - PV AGE du 16/04/2011
Numéro d'observation
1332
Date d'ajout
09/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2010 : Nouveau : LECAPLAIN Nathalie, Administrateur Changement de qualité : MIGNOT Jean-Claude, Président devient Administrateur Changement de qualité : BEAUMONT Guy, Administrateur devient Président PV CA du 30/03/2010
Numéro d'observation
2622
Date d'ajout
31/12/2009
Description
Régularisation de transfert du siège social à compter du : 12/06/08 -Ancienne adresse : 56 rue Centrale 50340 Les Pieux. Nouvelle adresse : 48 rue Centrale 50340 Les pieux. Extrait du PV du 16/12/2008.
Numéro d'observation
2623
Date d'ajout
31/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du : 03/04/2009. Partant : DELAUNAY Robert, Administrateur.Partant : BOUCHARD Audric, Administrateur Partant : VIRAULT Alain, Vice-Président.Nouveau : HAMEL Michel, Administrateur Nouveau : MOREL Stéphane, Administrateur Changement de qualité : LAURENT Emmanuel, Administrateur devient Vice-Président. PV du Conseil d'administration du 03/04/2009.
Numéro d'observation
2060
Date d'ajout
08/09/2008
Description
A compter du 05/04/2008 : nv adm : Mr BOUCHARD Audric - Changement de qualité : Mr BEAUMONT Guy, Vice-Président devient Administrateur - pv ca du 05.04.08
Numéro d'observation
1513
Date d'ajout
29/06/2007
Description
A COMPTER DU 03/04/2007 : CHGT DE VICE-PSDT : ANC : MR LAURENT EMMANUEL ( DEVIENT ADS) / NVX : VIRAULT ALAIN ET BEAUMONT GUY ( ANC ADS) - ADS PARTANT : MME LEBOUTEILLER MYRIAM - PV CA DU 03/04/07
Numéro d'observation
1884
Date d'ajout
24/06/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIVANT AGE DU 02/04/05 -ADS PARTANT / CAUCHEBRAIS SYLVIE - NV VICE PRESIDENT / LAURENT EMMANUEL - NVX ADM./ VELAIN DANIELLE - LEBOUTEILLER MYRIAM - BEAUMONT GUY - Date d'effet : 02/04/2005
Numéro d'observation
1798
Date d'ajout
15/07/2004
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADS PARTANTS : MR GINET EDMOND ET MME LECOUTE JACQUELINE / NV : MME CAILLOT CLOTHILDE - CHGT DE VICE PRESIDENT : ANC : MMR CAILLOT CLOTILDE / NV : MME COMBES DENISE ( ANC ADS) - PV CA DU 06/04/04 Date d'effet : 06/04/2004
Numéro d'observation
1454
Date d'ajout
24/06/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHGT PRESIDENT:ANC:MR GINET EDMOND (NV ADS)/NV:MR MIGNOT JEAN CLAUDE CHGT ADS:ANC:MR PIROUX JEAN CHRISTOPHE,MR LECONTE ALAIN,MME CREZE CHRISTINE/NV:MME COMBES DENISE PV DU 15/04/03 Date d'effet : 15/04/2003
Numéro d'observation
2088
Date d'ajout
25/07/2002
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIV PV CA DU 25/06/02 Date d'effet : 25/06/2002
Numéro d'observation
1766
Date d'ajout
06/07/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOUVEAU VICE-PRESIDENT : MME CAILLOT CLOTILDE ADMINISTRATEURS : CREZE CHRISTINE ET VILLOT JEAN-MARIE (ANC. VICE-PDT) CA DU 07.04.01 Date d'effet : 07/04/2001
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
15/06/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MEMBRE PARTANT : MME TUNG HELENE - PV. CA DU 18.04.00 Date d'effet : 08/04/2000
Numéro d'observation
2888
Date d'ajout
14/12/1999
Description
Transfert du siège social ANCIENNE ADRESSE : PLACE DE LA POSTE A LES PIEUX NOUVELLE ADRESSE : 56 RUE CENTRALE A LES PIEUX PV-AC DU 19.10.99 Date d'effet : 31/07/1998
Numéro d'observation
1399
Date d'ajout
14/06/1999
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEPART DE MR LESCALIER PHILIPPE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATREUR. AINSI QUE DE MR DIDIER CAMBOULIVES,FONDE DE POUVOIRS.PV DU C.A.DU 22/04/99. Date d'effet : 22/04/1999
Numéro d'observation
1357
Date d'ajout
09/06/1998
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PARTANT:MR CLAUDE RAOULT,PRESIDENT.DESIGNATION DE MR GINET EDMOND DANS LES FONCTIONS DE PRESIDENT A SON REMPLACEMENT.B)DEPART DE MR VILLOT J.MARIE DANS LES FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT,LEQUEL RESTE ADMINISTRATEUR. PV DU CA DU 16/04/98.
Numéro d'observation
1903
Date d'ajout
25/07/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PV DU CA DU 03/06/97.
Numéro d'observation
1891
Date d'ajout
23/07/1996
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MEMBRE NOUVEAU:MR LESCALIER PHLIPPE DT 11 ROUTE DE LA FORGETTE-50340- LES PIEUX,MR VILLOT JEAN-MARIE DEVIENT VICE-PRESIDENT.PV DU CA DU 03/04/96.
Numéro d'observation
2325
Date d'ajout
09/10/1995
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MEMBRE PARTANT:MME MOREL DANY-NOUVEAUX MEMBRES:MR GINET EDMONT DT A GROSVILLE,MR PIROUX JEAN-CHRISTOPHE DT A LES PIEUX,SCIOTOT,MR VILLOT JEAN- MARIE DT A BRICQUEBOSCQ.PV DU C.A.DU 11/04/95.
Numéro d'observation
1962
Date d'ajout
19/08/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MEMBRE PARTANT:MR BESNARD RAYMOND.PV DU C.A.DU 03/05/94.
Numéro d'observation
1967
Date d'ajout
30/07/1993
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MEMBRE PARTANT: MR INTARTAGLIA LOUIS.PV DU C.A.DU 27/04/93.
Numéro d'observation
2380
Date d'ajout
09/10/1992
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MEMBRE PARTANT:MR DURUISSEAU MARCEL.RENOUVELLEMENT MANDATS MEMBRES CONSEIL ADMINISTRATION.PV C.A.DU 20/04/92.
Numéro d'observation
2049
Date d'ajout
31/08/1991
Description
Modification de la composition du conseil d'administration RENOUVELLEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATION.PV CA DU 30/04/91.
Numéro d'observation
299
Date d'ajout
09/02/1990
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PV DU C.A. DU 25/05/89.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).