Entreprise : OTIP OUEST TELEC INSTAL PRIVES - SIREN 314 623 620
Identité
Dénomination
OTIP OUEST TELEC INSTAL PRIVES
Sigle
OTIP
SIREN (siège)
314 623 620
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1978
Date de fin de la personne morale
28/12/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250250 Francs
Adresse du siège
BELLE AIRE 17440 AYTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLAUD ALBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
LAGORD
Nom, Prénom(s)
BOUTHONNET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ST MAUR
Nom, Prénom(s)
JANVIER PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PERARD MADELEINE , MARIE , COLETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
CHATELAILLON
Nom, Prénom(s)
ROSSI DANIELE
Nom d'usage
BILLAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
LAGORD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1978
Siret
31462362000031
Code APE
453A
Origine du fonds
Création
Activité principale
INSTALLATION DE MATERIEL DE TELEPHONE, INTERPHONE, RADIOTELEPHONE... AINSI QUE LEUR ENTRETIEN, VENTE DE MATERIEL DE BUREAU
Adresse
BELLE AIRE
17440 , AYTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
445
Date d'ajout
12/02/1992
Description
Radiation du RCS le 12/02/1992 avec effet au 17/06/1991 VENTE DU FONDS AUX ETS SARRAZIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1736
Date d'ajout
18/06/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14.06.1991 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'ARRET DU PLAN DE CESSION NOMME ME RAMBOUR EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 14.06.1991
Numéro d'observation
1435
Date d'ajout
23/05/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.05.1991 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN FIXE AU 03.05.1991 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS NOMME ME COURRET-GUGUEN 48, RUE ALBERT 1ER 17000 LA ROCHELLE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, ME RAMBOUR 48 RUE ALBERT 1ER 17000 LA ROCHELLE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET MR CHARMET AUX FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 17.05.1991
Numéro d'observation
3065
Date d'ajout
18/10/1990
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : WUILFERT JEAN-CLAUDE , NOUVEAU : PERARD MADELEINE A COMPTER DU 29.06.1990
Numéro d'observation
1949
Date d'ajout
04/07/1990
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29.06.1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT NOMME ME COURRET-GUGUEN EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. A COMPTER DU 29 JUIN 1990
Numéro d'observation
415
Date d'ajout
05/02/1990
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 26.01.1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 27 AVRIL 1990 A COMPTER DU 26/01/90
Numéro d'observation
2695
Date d'ajout
06/09/1989
Description
PAR JUGEMENT DATE DU 01.09.1989 LE TRIBUNAL DE COMMMERCE DE LA ROCHELLE A AUTORISE UNE CONTINUATION D'EXPLOITATION POUR UNE DUREE DE 03 MOIS . A COMPTER DU 01/09/89
Numéro d'observation
1596
Date d'ajout
24/05/1989
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1989 A COMPTER DU 19/05/89
Numéro d'observation
547
Date d'ajout
20/02/1989
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.02.89, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE REGIME GE- NERAL. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 16.02.89. NOMME MR FLORIAT JUGE COMMISSAIRE, ME COURRET-GUGUEN REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ME RAMBOUR, ADMINISTRATEUR, 48, RUE ALBERT 1ER, 17000 LA ROCHELLE. A COMPTER DU 17/02/89
Numéro d'observation
509
Date d'ajout
16/02/1989
Description
DEPOT DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 16/02/89
Numéro d'observation
500
Date d'ajout
04/07/1986
Description
NOMINATION DE MR JANVIER PHILIPPE, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 28/06/85
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
12/04/1984
Description
CAPITAL PORTE DE 120.000 FRS A 250.250 FRS A COMPTER DU 03/10/83
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
12/04/1984
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE : OUEST TELECOMMUNICATIONS INSTALLATIONS PRIVEES NOUVELLE : OFFICE DES TELECOMMUNICATIONS EN INSTALLATIONS PRIVEES A COMPTER DU 18/02/84
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
27/03/1984
Description
DEMISSION DE LA STE SECOEM, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, REMPLACEE PAR MR BOUTHONNET MICHEL. A COMPTER DU 30/12/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/11/1982
Description
DEMISSION DE MME BILLAUD NEE TREVISAN ZITA, EN QUALITE D'ADMINIS- TRATEUR, REMPLACEE PAR MR WUILFERT JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 25/09/82
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
26/11/1981
Description
TRANSFORMATION DE SARL EN SA. NOMINATION DE MR BILLAUD ALBERT, EN QUALITE DE PDG. NOMINATION DE MME BILLAUD NEE ROSSI DANIELE ET DE MME BILLAUD NEE TREVISAN ZITA, EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. NOMMINATION DE LA STE EXPERTISE COMPTABLE SEOEM, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES. EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL : VENTE EN GROS ET DEMI-GROS ET DETAIL DE TOUTES FOURNITURES DE MATERIEL DE BUREAU A COMPTER DU 01/07/81
Numéro d'observation
967
Date d'ajout
25/11/1981
Description
CAPITAL PORTE DE 20.000 FRS A 120.000 FRS A COMPTER DU 23/05/81
Numéro d'observation
516
Date d'ajout
03/09/1980
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL SIS DE 48, RUE DES FONDE- RIES, 17000 LA ROCHELLE, A RUE EINSTEIN, ZAC DE BELLE AIRE, 17440 AYTRE A COMPTER DU 01/08/80
Numéro d'observation
700
Date d'ajout
02/10/1979
Description
DEMISSION DE MELLE ROSSI CARISSIME, EN QUALITE DE GERANTE, REMPLA- CEE PAR MME BILLAUD NEE ROSSI DANIELE A COMPTER DU 01/09/79
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).