Entreprise : ASSERVA - SIREN 314 526 732
Identité
Dénomination
ASSERVA
SIREN (siège)
314 526 732
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1979
Début d’activité
15/10/1978
Dissolution
- Date de dissolution : 25/03/1980
Date de fin de la personne morale
05/03/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
REP MATERIEL AGRICOLE
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Capital social
154000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES GASTADOURS 22400 LAMBALLE-ARMOR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE CHAMP ROND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTIN DOMINIQUE , ROBERT , JEAN-MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Binic-Étables-sur-Mer
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
15/10/1978
Siret
31452673200016
Origine du fonds
Autre
Activité principale
REP MATERIEL AGRICOLE
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
19 RUE DE LA GARE
29800 , LA ROCHE MAURICE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/01/1981
Siret
31452673200040
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Installation de machines et équipements mécaniques
Adresse
RUE DES GASTADOURS
22400 , LAMBALLE-ARMOR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE CHAMP ROND
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3056
Date d'ajout
02/08/2005
Description
MODIFICATION DU MODE D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE : NOUVEAU : SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE ANCIEN : SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION - FIN DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS DE MR BERNARD CORLAY, MMES ANNICK GOURET, PATRICIA CORLAY ET DE LA SOCIETE FIDEV. NOMINATION DE MR BERNARD CORLAY, MME ANNICK GOURET ET MME PATRICIA CORLAY EN QUALITE DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - NOMINATION DE MR BERNARD CORLAY EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - NOMINATION DE MME ANNICK GOURET EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - NOMIANTION DE MR ROLAND GOURET ET MR DENIS SIMON EN QUALITE DE MEMBRES DU DIRECTOIRE - NOMINATION DE MR ROLAND GOURET EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE. Date d'effet : 29/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4069
Date d'ajout
30/11/2004
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE COSQUER TANGUY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR HONORE FAES. NOMINATION DE JEAN-MARIE TANGUY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-PIERRE LE BRIS. Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
3765
Date d'ajout
27/11/2003
Description
CHANGEMENT DU NOM D'USAGE DE MME PATRICIA CORLAY (ADMINISTRATEUR) NOUVEAU NOM: BEUZIT ANCIEN NOM: CANTIN Date d'effet : 01/10/2003
Numéro d'observation
2266
Date d'ajout
16/07/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 275 000 FRS A 1 010 173,70 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 154 000 EUROS. Date d'effet : 26/06/2001
Numéro d'observation
2920
Date d'ajout
19/09/2000
Description
NOMINATION DE MR JEAN PIERRE LE BRIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR JACQUES ANDRES (DECEDE) Date d'effet : 23/06/2000
Numéro d'observation
2508
Date d'ajout
08/09/1993
Description
NOMINATION DE MME CANTIN P. EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME CORLAY M. A COMPTER DU :17/05/93
Numéro d'observation
2432
Date d'ajout
20/07/1992
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE FIDEV REPRESENTEE PAR MME GOURET A. EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 09.06.1992
Numéro d'observation
3622
Date d'ajout
16/12/1991
Description
NOMINATION DE MR CORLAY BERNARD EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :12/11/90
Numéro d'observation
338
Date d'ajout
28/01/1991
Description
NOMINATION DE MR GOURET ROLAND EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR CORLAY BERNARD DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :09/11/90
Numéro d'observation
1848
Date d'ajout
12/08/1987
Description
NOMINATION DE MR FAES HONORE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET MR ANDRES JACQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEAN EN REMPLACEMENT DE STE FIDULOR ET MR BODIN - NOUVELLE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31.12 A COMPTER DU 24/04/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).