Entreprise : SCEA CHENU HOTEL BENOIT - SIREN 314 479 742
Identité
Dénomination
SCEA CHENU HOTEL BENOIT
SIREN (siège)
314 479 742
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1980
Début d’activité
26/01/2024
Date de fin de la personne morale
14/12/2066
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation de la ferme de l'Hotel-Benoit sise à Poupry, appartenant au groupement foncier agricole Chenu ainsi que de tous autres fonds ruraux qui pourraient être pris à bail ou acquis par la société
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
150314.73 EUR
Adresse du siège
2 Rue Morale 28140 Poupry FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHENU Yves , Paul , François , Claude , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Poupry
Nom, Prénom(s)
CHENU Sylvie , Gabrielle , Madeleine , SYLVIE
Nom d'usage
BOUVART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Luisant
Nom, Prénom(s)
CHENU Blandine , Françoise , Marcelle , BLANDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Oison
Nom, Prénom(s)
BOUVARD Alexandre , jacques , André , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Luisant
Nom, Prénom(s)
BOUVART Sabine , SABINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Luisant
Nom, Prénom(s)
CHENU Maxime , Michel , jacques , MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
CHENU Camille , Paul , Georges , CAMILLE , PAUL , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Poupry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/2024
Siret
31447974200020
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 Rue Morale
28140 , Poupry - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 986 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT :150 314.73 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).