Entreprise : COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - SIREN 314 226 960
Identité
Dénomination
COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
Sigle
CAPS
SIREN (siège)
314 226 960
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2004
Début d’activité
12/05/2005
Date de fin de la personne morale
12/04/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production de HLM à conseil d'administration
Activité principale
Promotion et production de logements. Transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital minimum
200000 EUR
Adresse du siège
5 B RUE DANIELLE CASANOVA 93200 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURAS ZINEB
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
DELACROIX ADRIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
ST DENIS
Nom, Prénom(s)
DIADHIOU CLOTILDE
Nom d'usage
SAINT-CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
KUPERBERG SEBASTIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PEU STEPHANE , YVES , JOSEPH , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
SONRIER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1928
Commune de résidence
Les Pavillons-sous-Bois
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
GAMBETTA ÎLE-DE-FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LA PLAINE ST DENIS CEDEX
Dénomination
COMMUNE DE VILLETANEUSE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villetaneuse
Dénomination
COMMUNE DE L'ILE SAINT DENIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
L'Île-Saint-Denis
Dénomination
Commune de STAINS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Stains
Dénomination
Commune de LA COURNEUVE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Courneuve
Dénomination
Anciennement Ste de Developpement de l'Habitation Cooperative
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aubervilliers
Dénomination
OPHLM PLAINE COMMUNE HABITAT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
COMMUNE DE SAINT DENIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/05/2005
Siret
31422696000040
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Promotion et production de logements. Transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Adresse
5 B RUE DANIELLE CASANOVA
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/2003
Siret
31422696000032
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
32 BD JULES GUESDE
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 A 38
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31422696000016
Code APE
703A
Adresse
6 RUE DES PAVILLONS
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1999
Siret
31422696000024
Code APE
703A
Adresse
134 RUE JULIAN GRIMAU
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/07/2005
Description
Précision sur l'activité : Société en activité du 03/11/1978 au 15/03/2000 Reprise d'activité au 12/05/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/2004
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège DATE D EFFET AU 18/12/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/09/2002
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).