Entreprise : SCI LA VALLEE - SIREN 314 171 752
Identité
Dénomination
SCI LA VALLEE
SIREN (siège)
314 171 752
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1978
Début d’activité
21/11/1978
Date de fin de la personne morale
20/11/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction ou exploitation par bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et toutes opérations se rattachant à la location et à la gestion desdits immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
51070.42 EUR
Adresse du siège
22 RUE DE LA VALLEE 74000 ANNECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVOREL MADELAINE
Nom d'usage
ROLLIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
LAVOREL CHRISTIANE
Nom d'usage
LOPEZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
LAVOREL MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
LAVOREL JEAN , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
LAVOREL FABIENNE , MONIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
LAVOREL CHRISTINE , JOSETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
LAVOREL PIERRE , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Chavanod
Nom, Prénom(s)
LAVOREL GISELE , MARIE
Nom d'usage
HUSSIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
MASSET PATRICE , HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
ROLLIER NATHALIE , JEANNINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Viuz-la-Chiésaz
Nom, Prénom(s)
ROLLIER MARIE-LAURE , SIMONE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
ROLLIER STEPHANE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Marcellaz-Albanais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/11/1978
Siret
31417175200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction ou exploitation par bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et toutes opérations se rattachant à la location et à la gestion desdits immeubles.
Autres Activités
Acquisition, construction ou exploitation par bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et toutes opérations se rattachant à la location et à la gestion desdits immeubles.
Adresse
22 RUE DE LA VALLEE
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Seynod
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET NUMERO 2001-474 DU 30 MAI 2001. ANCIEN MONTANT : 335.000 FRANCS - NOUVEAU MONTANT : 51.070,42 EUROS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).