Entreprise : SCI BRIAND HUEZ - SIREN 314 171 398
Identité
Dénomination
SCI BRIAND HUEZ
SIREN (siège)
314 171 398
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1978
Début d’activité
04/10/1978
Date de fin de la personne morale
23/10/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, exploitation, propriété, gestion, administration, location d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA MONTAGNE DE LA FAGE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND GISELE
Nom d'usage
GOUSSET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOUSSET CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
GOUSSET FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Issy les Moulineaux
Nom, Prénom(s)
GOUSSET PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Onjon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/1978
Siret
31417139800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, exploitation, propriété, gestion, administration, location d'immeubles
Autres Activités
Acquisition, exploitation, propriété, gestion, administration, location d'immeubles
Adresse
13 RUE DE LA MONTAGNE DE LA FAGE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31417139800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE ARISTIDE BRIAND
10000 , TROYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/10/2008
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).