Entreprise : SOC CIVILE DE LA FONDATION GROSSE - SIREN 314 135 872
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2024)
Dénomination
SOC CIVILE DE LA FONDATION GROSSE
SIREN (siège)
314 135 872
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1978
Fermeture de l'établissement - 31413587200013
- Date d'effet de la fermeture : 04/03/2024
Date de fin de la personne morale
18/10/2077
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
RUE DE L'AVENIR 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROSSE VICTOR , AIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
ZURICH 8004
Nom, Prénom(s)
YVERT LOUIS-CLEMENT , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
YVERT AUDREY , GRATIANNE , EMMANUELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GROSSE CECILE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
MADAMET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Brée
Nom, Prénom(s)
YVERT ALEXANDRE , JEROME , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
GROSSE VASSILY , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
MONTREAL QC H2H2A9
Nom, Prénom(s)
GROSSE OLIVIER , LEON , MARIE , HENRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Paris 6e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GROSSE BERTRAND , MAURICE , MARIE , LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GROSSE RAPHAEL , LON , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Paris 6e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GROSSE JEROME , JACQUES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
LONAY 1027
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/09/1978
Siret
31413587200013
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété administration et exploitation par bail, location ou autrement de locaux sis à AIX LES BAINS,rue de l'avenir cadastrés section CE, n° 202 ainsi que tous autres propres à venir, et généralement toutes opérations s'y rattachant : tout ce qui peut concerner ce qui se rattache à la conservation de documents relatifs au bâtiment et aux travaux publics émanant de Mr Léon (Joseph) GROSSE.
Adresse
RUE DE L'AVENIR
73100 , AIX-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6894
Date d'ajout
04/04/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/03/2024 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6895
Date d'ajout
04/04/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/03/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/04/2024
Description
Dissolution à compter du 04/03/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/03/2024, siège de la liquidation : Rue de l'avenir 73100 Aix-les-Bains, parution de la publicité légale : La Vie Nouvelle paru le 03/04/2024
Numéro d'observation
15560
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 39 R du Colonel Bange 78150 LE CHESNAY, Nouvelle adresse: 39 R du Colonel Bange LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT. Domicile représentant - Ancienne adresse: 39 R du Colonel Bange 78150 LE CHESNAY, Nouvelle adresse: 39 R du Colonel Bange LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).