Entreprise : GIE BATIPERIGORD - SIREN 314 017 708
Identité
(Entreprise radiée le 13/10/2022)
Dénomination
GIE BATIPERIGORD
SIREN (siège)
314 017 708
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1978
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
2 RUE MAGNANAT 24200 SARLAT-LA-CANEDA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUZEL FRANCIS , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
La Roque-Gageac
Nom, Prénom(s)
BOUYSSOU PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Vézac
Nom, Prénom(s)
PHELIP ALAIN , MARC , EDOUARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
BREL EDOUARD , GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Groléjac
Nom, Prénom(s)
DELBREL FRANCIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
SALON ALBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Domme
Nom, Prénom(s)
COUSSEMENT RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
Tourtouse
Nom, Prénom(s)
SCLAFER MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
Vézac
Nom, Prénom(s)
ARMAND LUCIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
CENAC ET SAINT JULIEN
Nom, Prénom(s)
ARPALIANGE RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
BOUYSSOU CHRISTIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Carsac-Aillac
Nom, Prénom(s)
DELMAS MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
DUFOUR ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Nom, Prénom(s)
LESPINASSE CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Vitrac
Nom, Prénom(s)
ROYERE RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Sarlat-la-Canéda
Dénomination
SOCAMEC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Carlux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/1978
Siret
31401770800012
Code APE
7705
Origine du fonds
Création
Activité principale
construction de maisons "clés en mains"
Adresse
2 RUE 2 rue Magnanat
24200 , Sarlat-la-Canéda - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sarlat-la-Canéda
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5566
Date d'ajout
13/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bergerac le 13/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6470
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
3586
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/10/1978
Description
Historique : LIQUIDATEUR : MR DUQUENNE LUC (CONSEIL EN GESTION) SIEGE DE LA LIQUIDATION : CHEZ MR DUQUENNE "LA COURDIE" 24510 SAINTE ALVERE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 26/10/1982.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).