Entreprise : SARL CHANTELLE - SIREN 313 885 097
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2024)
Dénomination
SARL CHANTELLE
SIREN (siège)
313 885 097
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1978
Date de fin de la personne morale
01/11/2028
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE MAURICE ROLLINAT 18100 VIERZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSART RENE , MICHELLE
Nom d'usage
CHANTELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
VIERZON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/1980
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/09/1978
Siret
31388509700011
Enseigne
LA ROTONDE
Code APE
6701
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION D'UN FONDS DE RESTAURATION DE DEBIT DE BOISSONS
Adresse
RUE MAURICE ROLLINAT
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5949
Date d'ajout
02/09/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
25/04/1980
Description
MENTION D'FICE 997 du 25 AVRIL 1980 : Suivant Jugement en date du 22 ARIL 1980 le Tribunal a prononcé l'extension à la SCI VOLT AIRE dont le siège est à VIERZON 11 Bis rue Voltaire et rue Maur ice Rollinat de LA LIQUIDATION DE BIENS de la sté CHANTELLE. A m aintenu Me GUILLOU comme Syndic
Numéro d'observation
1628
Date d'ajout
19/07/1979
Description
MENTION D'OFFICE 1628 du 19 JUILLET 1979 : Suivant Jugement ren du sur dépt de bilan, en date du 6 JUILLET 1979 le Tribunal a pr ononcé LA LIQUIDATION DE BIENS de la sté. A fixé provisoirement au 5 JUILLET 1979 la date de cessation des paiements. A désigné comme Syndic Maître GUILLOU 10 Rue Georges Pompidou à BOURGES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).