Entreprise : VIDAL - SIREN 313 832 636
Identité
Dénomination
VIDAL
SIREN (siège)
313 832 636
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1978
Début d’activité
01/05/2019
Date de fin de la personne morale
18/09/2077
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Installation de minoteries, silos et industries annexes, soit directement soit par prise de location-gérance de fonds de commerce ayant la même activité
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Capital social
34300 EUR
Adresse du siège
17 RTE DE TARBES 32300 MIRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CECOTTI & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
PINTA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Tournous-Devant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2019
Siret
31383263600028
Nom commercial
VIDAL
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Installation de machines et équipements mécaniques
Adresse
17 RTE DE TARBES
32300 , MIRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2244
Date d'ajout
20/05/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/05/2019 : - Ancienne adresse : 9 avenue Laplagne - 32300 Mirande (supprimé) - Nouvelle adresse : 17 route de Tarbes - 32300 Mirande Adoption d'un nom commercial à compter du 01/05/2019 : VIDAL Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 17 route de Tarbes 32300 Mirande à compter du 01/05/2019 - Ancienne : Installation de minoteries, silos et industries annexes. - Nouvelle : Installation de minoteries, silos et industries annexes, soit directement, soit par prise de location-gérance de fonds de commerce ayant la même activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2149
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Nomination de Commissaires aux Comptes à compter du 21/12/2017 : Nouveau : CECOTTI & ASSOCIES (SARL), Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
4220
Date d'ajout
20/11/2017
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 31/10/2017. Changement de président à compter du 01/11/2017 : Partant : VIDAL Michel, Président Nouveau : PINTA (SASU), Présidente
Numéro d'observation
2859
Date d'ajout
20/07/2017
Description
Réduction de capital à compter du 13/05/2017 : Ancien : 60 000 EUR Nouveau : 34 300 EUR
Numéro d'observation
1703
Date d'ajout
13/04/2017
Description
Changement de dénomination à compter du 01/03/2017 : Ancienne : SARL VIDAL & FILS Nouvelle : VIDAL Modification relative au dirigeant à compter du 01/03/2017 : Changement de qualité : VIDAL Michel, Gérant, devient Président de la société sous sa nouvelle forme Transformation de la société à compter du 01/03/2017 : Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).