Entreprise : SCM ORL MACONNAIS - SIREN 313 801 987
Identité
Dénomination
SCM ORL MACONNAIS
SIREN (siège)
313 801 987
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
26/06/1978
Date de fin de la personne morale
30/10/2028
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
faciliter l'activité professionnelle de ses membres
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
704 EUR
Adresse du siège
PL GARDON 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCREUX MARIE , ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
VIGNE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/1978
Siret
31380198700048
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
faciliter l'activité professionnelle de ses membres
Autres Activités
faciliter l'activité professionnelle de ses membres
Adresse
PL GARDON
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1982
Siret
31380198700022
Code APE
748K
Adresse
18 PL DE LA BAILLE
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1992
Siret
31380198700030
Code APE
748K
Adresse
19 CRS DE L EVEQUE MOREAU
71000 , MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA MOUSSIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/001307
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/001306
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1 056 EUROS Nouveau capital : 704 EUROS à compter du 03/02/2023
Numéro d'observation
F23/001306
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Modification relative aux dirigeants : BOULUD Bernard Louis nom d'usage : BOULUD Bernard n'est plus gérant VIGNE Philippe nom d'usage : VIGNE Philippe devient Associé DUCREUX Marie Isabelle nom d'usage : DUCREUX Marie devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 30 octobre 2002 - N° A 2031
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).