Entreprise : ETABLISSEMENTS GILLIARD - SIREN 313 791 790
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS GILLIARD
SIREN (siège)
313 791 790
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1978
Date de fin de la personne morale
31/08/2077
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
199 RUE DE LA GARE 59137 BUSIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLIARD SERGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
Caudry
Nom, Prénom(s)
GERNEZ CHRISTIANE
Nom d'usage
GILLIARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1931
Commune de résidence
Caudry
Nom, Prénom(s)
GILLIARD PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Nom, Prénom(s)
PRUD'HOMME PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
BARON DAMIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/02/1984
Siret
31379179000030
Code APE
1414Z - Fabrication de vêtements de dessous
Activité principale
Fabrication de vêtements de dessous
Adresse
199 RUE DE LA GARE
59137 , BUSIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1978
Siret
31379179000048
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
confection en tous genres... Tout cé qui concerne la confection en tous genres
Adresse
RUE DE PONCHEAUX
02110 , BEAUREVOIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/1982
Siret
31379179000022
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Adresse
5 RUE JACQUARD
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2115
Date d'ajout
20/03/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 20/03/2020 avec effet au 20/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6138
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 25/11/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
963
Date d'ajout
05/06/1997
Description
Régularisation : Nomination de Mr Damien Baron en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Bruno Boddaert (démissionnaire) à compter du 28.03.97.
Numéro d'observation
487
Date d'ajout
14/03/1996
Description
Régularisation : Nomination de Mr Jean Pierré Conynck en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Michel Verclytte (démissionnaire), à compter du 31.03.94 - dépôt du 07.03.96.
Numéro d'observation
488
Date d'ajout
14/03/1996
Description
Régularisation : Démission de la Ste Régionale de travaux fiduciaires et comptables de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire et Demis- Sion de Mr Jean Pierré Conynck de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant, à compter du 30.06.95 et nomination de Mr Paul prud'homme en qualité de commissaire aux comptes titulaire et Mr Bruno Boddaert en qualité de commissaire aux comptes suppléant à compter du 17.07.95. Dépôt du 07.03.96.
Numéro d'observation
1132
Date d'ajout
22/06/1995
Description
Ouverture d'un établissement secondaire dans le ressort du tribunal de commerce de Saint-Quentin (95 B 60) à/C du 01.01.95.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/04/1995
Description
Historique : IMMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI (78B4 7)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/04/1995
Description
Observations concernant l'établissement situé rue de Ponchaux 02110 Beaurevoir : OUVERTURE DE CET ET ABLISSEMENT SECONDAIRE A COMPTER DU 01 JANVIER 199
Numéro d'observation
643
Date d'ajout
19/11/1987
Description
Transfert de l'ETS principal a/C du 31.07.85.
Numéro d'observation
330
Date d'ajout
19/11/1987
Description
Nouvelle dénomination sociale - achat du fonds a/C du 06.11.86.
Numéro d'observation
127
Date d'ajout
01/09/1987
Description
Changement de président du conseil d'administration à compter du 30/09/86
Numéro d'observation
332
Date d'ajout
18/09/1986
Description
Continuation de la Ste Malgré la perte de la moitie du capital transfert du siège a/C du 31.07.85
Numéro d'observation
276
Date d'ajout
18/09/1986
Description
Nomination de deux commissaires aux comptes a/C du 28.03.85.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/09/1984
Description
Augmentation de capital a/C du 29.05.84
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
20/08/1984
Description
Libération total du capital a/C du 03.10.83
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
23/03/1982
Description
ETS secondaire à Caudry a/C du 15.03.82.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 600 000.00 FRF nouveau montant : 91 469.41 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).