Entreprise : CIMAISE ARCHITECTES - SIREN 313 790 644
Identité
Dénomination
CIMAISE ARCHITECTES
SIREN (siège)
313 790 644
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1980
Début d’activité
06/02/1980
Date de fin de la personne morale
04/05/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
cabinet d'architecture.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
200096 EUR
Adresse du siège
10 A RUE DE LA PRODUCTIQUE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMPAVERT GILLES , ROMAIN , VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Cuzieu
Nom, Prénom(s)
GIRERD EMMANUEL , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Saint-Genest-Lerpt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/02/1980
Siret
31379064400022
Nom commercial
GROUPE CIMAISE
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
cabinet d'architecture.
Adresse
10 A RUE DE LA PRODUCTIQUE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPOLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
31379064400048
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
14 PL DE L'HOTEL DE VILLE
42300 , ROANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
24/05/2012
Siret
31379064400063
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Cabinet d'architecture.
Adresse
16 BD DE LA TOUR-MAUBOURG
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
31379064400030
Code APE
742A
Adresse
471 AV VICTOR HUGO
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2012
Siret
31379064400055
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'architecture.
Adresse
34 RUE DE LABORDE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/07/2007
Description
: CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 28.06.07 ANCIENNE DENOMINATION : SARL D'ARCHITECTURE P. RAVEL G. CHAMPAVERT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/05/1980
Description
Historique des observations depuis le 05/05/1980 : LES PAGES FOREZIENNES DU 29.03.1980 MODIFICATION RCS LE 20.12.1995 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 6.12.1995 PRECEDENTE : SCP D'ARCHITECTURE JP CLEMENT - A. JALLON - R. PALAIS - R. FOURNEL - M. LAMANCHE ET ASSOCIES - -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS LE 7.04.1998 CHANGEMENT DE DENOMINATION à compter du 28.2.1998 PRECEDENTE : - SCP D'ARCHITECTURE JP. CLEMENT - A. JALLON - R. PALAIS - R. FOURNEL ET ASSOCIES Mention du 20/07/2000 : CHANGEMENT DE DENOMINATION à compter du 30.6.2000 PRECEDENTE DENOMINATION : - SCP D'ARCHITECTURE R. PALAIS J. RAVEL R. FOURNEL D. MANSUY Mention du 26/02/2001 : TRANSFORMATION DE LA SCP EN SARL A COMPTER DU 11.01.2001 CHANGEMENT DE NUMERO DE GESTION ANCIEN 80 D 42 NOUVEAU 2001 B 142 CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : SCP D'ARCHITECTURE J. RAVEL R. FOURNEL Mention du 08/07/2003 : Changement de dénomination à compter du 7.5.2003 : Précèdemment : SARL D'ARCHITECTURE J.RAVEL - R.FOURNEL ET ASSOCIE Mention du 03/06/2004 : Changement de dénomination à compter du 30.4.04 précédemment : SARL D'ARCHITECTURE J.RAVEL - R.FOURNEL - G.CHAMPAVERT Mention du 08/06/2005 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE A COMPTER DU :18.5.05 ANCIENNE DENOMINATION :SARL D'ARCHITECTURE J.RAVEL P.RAVEL - G.CHAMPAVERT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).