Entreprise : SANTIN SCI - SIREN 313 607 046
Identité
Dénomination
SANTIN SCI
SIREN (siège)
313 607 046
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1978
Début d’activité
20/06/1983
Date de fin de la personne morale
12/09/2077
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES ARTISANS 74100 VILLE-LA-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOREAU BENOIT-CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Bonne
Dénomination
HOLDING SOREAU BENOIT-CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cranves-Sales
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/1983
Siret
31360704600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE DES ARTISANS
74100 , VILLE-LA-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3131
Date d'ajout
20/09/2006
Description
Transformation de la société transformation de la SAS en société civile immobilière. changement de fonction de Monsieur Albert SANTIN anciennement : président actuellement : gérant. fin des fonctions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement ARL SELARL et TRIOMPHE Joëlle née BOUVET. annonce parue dans le journal ECO DES PAYS DE SAVOIE le 22 septembre 2006. Date d'effet : 12/09/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).