Entreprise : SIEM INDUSTRI ENGRAIS MARTINIQ - SIREN 313 537 367
Identité
Dénomination
SIEM INDUSTRI ENGRAIS MARTINIQ
Sigle
SIEM
SIREN (siège)
313 537 367
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1978
Date de fin de la personne morale
31/08/2071
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
240869.45 EUR
Adresse du siège
BAIE DES TOURELLES 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
SAINT PRIX ARLENE , GERALDINE , AGNES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAINT PRIX CHARLES , JULES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAINT PRIX HECTOR , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/05/1972
Siret
31353736700010
Code APE
512A
Origine du fonds
Création
Activité principale
CELLE DE L'OBJET SOCIAL
Adresse
BAIE DES TOURELLES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3138
Date d'ajout
14/10/1992
Description
Modification autre DEMISSION DE MR CLEREMPUY MAURICE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DEMISSION DE MR YANG TIN CLAUDE EN QUALITE DE PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR DEMISSION DE MME BONNEFOY DANIELLE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR NOMINATION DE MR SAINT PRIX HECTOR EN QUALITE DE PRESIDENT DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS MR SAINT PRIX CHARLES JULES ET MLLE SAINT PRIX ARLENE A DATER DU 05/02/88
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LES PERTES. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 580 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 240 869.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).