Entreprise : SOC COOP AGRICOLE LAITIERE DE CLUSES - SIREN 313 509 101
Identité
Dénomination
SOC COOP AGRICOLE LAITIERE DE CLUSES
SIREN (siège)
313 509 101
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2003
Date de fin de la personne morale
10/08/2058
Forme juridique
Société coopérative agricole
Adresse du siège
7 PL DES ALLOBROGES 74300 CLUSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELACQUIS HERVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
DESGRANGES YANNICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Saint-Sigismond
Nom, Prénom(s)
ROUX RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Nancy-sur-Cluses
Nom, Prénom(s)
GEROUDET FABRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/04/1958
Siret
31350910100017
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COLLECTE ET VENTE DE LAIT ET DERIVES
Adresse
7 PL Place des Allobroges
74300 , Cluses - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/009975
Date d'ajout
22/08/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/03/2013 - Siège de la liquidation : Chez Fabrice GEROUDET 842 Route de Marzan 74300 CLUSES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Dauphiné Libéré du 05/07/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/009976
Date d'ajout
22/08/2017
Description
Radiation en date du 22/08/2017 - Clôture des opérations de liquidation 05/05/2017 (Assemblée générale en date du 05/05/2017).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F08/005040
Date d'ajout
10/12/2008
Description
Prorogation de durée de la personne morale PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE 50 ANS DU 27/04/2008 AU 26/04/2058 MR PASQUIER EMILE SECRETAIRE EST PARTANT. IL EST REMPLACE PAR MR GEROUDET FABRICE. DECISION AGE EN DATE DU 3 AVRIL 2008 date d'effet : 27/04/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).