Entreprise : SNC HENRI LEVESQUE - SIREN 313 471 435
Identité
Dénomination
SNC HENRI LEVESQUE
SIREN (siège)
313 471 435
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1987
Date de fin de la personne morale
24/01/2026
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Qualité
Actif agricole
Capital social
834277.25 EUR
Adresse du siège
HARAS DE BELLEVENT 50360 BEUZEVILLE-LA-BASTILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE MARIE
Nom d'usage
DE PUIFFE DE MAGONDEAU
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Livarot-Pays-d'Auge
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE JACQUELINE
Nom d'usage
LE VAILLANT DE FOLLEVILLE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Carentan les Marais
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE JEAN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1930
Commune de résidence
Montsenelle
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE HENRY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1933
Commune de résidence
Picauville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/09/1986
Siret
31347143500013
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation aux courses prisé en pension et entraînement de chevaux achat et revente de saillies exploitation de tous immeubles de nature agricole
Adresse
Haras de Bellevent
50360 , Beuzeville-la-Bastille - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1366
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Radiation du RCS le 23/04/2019 avec effet au 23/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
720
Date d'ajout
23/03/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2014 Liquidateur : DE PUIFFE DE MAGONDEAU Marie Le siège de la liquidation est fixé à : Haras de Bellevent 50360 Beuzeville-la-Bastille AGE du 31/12/2014. Journal d'annonces légales : L'Agriculteur normand en date du 19/03/2015
Numéro d'observation
3321
Date d'ajout
04/12/2000
Description
SUIVANT LETTRES DE DEMISSION DES 22 MAI ET 13 JUIN 2000 DEMISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : TITULAIRE PARTANT : SEVESTRE CHRISTIAN SUPPLEANT PARTANT : COLLIN JEAN-JACQUES LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 22.11.00 Date d'effet : 01/10/1999
Numéro d'observation
1043
Date d'ajout
21/04/1997
Description
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE & SUPPLEANT AGE DU 28/03/97.
Numéro d'observation
1191
Date d'ajout
30/04/1996
Description
Changement de gérant PARTANT MR HENRY LEVESQUE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT AU 31/03/96,LEQUEL RESTE ASSOCIE EN NOM.B) NOUVEAU GERANT,NON ASSOCIE:MME DE PUIFFE DE MAGON- DEAU NEE LEVESQUE MARIE DT HARAS DE CHEFFREVILLE-14140-CHEFFREVILLE- TONNENCOURT.AGO DU 19/03/96.PUBLICITE:GAZETTE DE LA MANCHE DU 26/04/96.
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
15/01/1993
Description
DEPART DE MR JEAN LEVESQUE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. AGO DU 24/12/92.PUBLICITE:LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 08/01/93.
Numéro d'observation
2922
Date d'ajout
12/12/1991
Description
DESIGNATION COM.AUX COMPTES:MR SEVESTRE CHRISTIAN DT A CAEN 3 RUE CAPONIERE TITULAIRE, MR COLLIN JEAN-JACQUES DT A CAEN 25 RUE VARIGNON,SUPPLEANT. AGO DU 29/03/91.PUBLICITE:LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 06/12/91.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).