Entreprise : DUPART STEFANIAK BOURDIER GUERIN - SIREN 313 434 532
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2019)
Dénomination
DUPART STEFANIAK BOURDIER GUERIN
SIREN (siège)
313 434 532
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1978
Fermeture de l'établissement - 31343453200013
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2019
Fermeture de l'établissement - 31343453200021
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2019
Date de fin de la personne morale
10/07/2028
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU COQ 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPART BERNARD EUGENE CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Nom, Prénom(s)
BOURDIER GUY HENRI EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Saint-Cyr-sous-Dourdan
Nom, Prénom(s)
STEFANIAK ZANAK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Nom, Prénom(s)
GUERIN PATRICK ANDRE JEAN FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Ablis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1978
Siret
31343453200013
Nom commercial
GRAPHO XXI
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exécution de tous travaux de cartographie et de dessin
Adresse
12 RUE 0012 Rue DU COQ
78730 , SAINT ARNOULT EN YVELINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31343453200021
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des géomètres
Adresse
31 B RTE DES MOUSSETTES
78730 , SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78078
Date d'ajout
01/10/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 15/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70906
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Dissolution à compter du 15/03/2019 siège de la liquidation 9 rue de la Paix 78660 Ablis ( adresse du liquidateur ) parution de la publicité légale la semaine de l'ile de france du 02/04/2019
Numéro d'observation
24749
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).