Entreprise : SCM MEDICALE CAULAINCOURT - SIREN 313 400 566
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2023)
Dénomination
SCM MEDICALE CAULAINCOURT
SIREN (siège)
313 400 566
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2003
Fermeture de l'établissement - 31340056600011
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2023
Date de fin de la personne morale
21/09/2043
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
85 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 18 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Panajotopoulos ALEXANDRA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Toueg CLEMENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
Hoffman OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Pace HENRI-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Petrequin CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dinh MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Nogent-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
Chalvet ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Abib JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Desseigne FRANCOISE
Nom d'usage
Rambaud
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Toulza MATTHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
Oemichen OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Faure EMMANUELLE
Nom d'usage
Barcilon
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Bazemont
Nom, Prénom(s)
Gill GHISLAINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Allieta ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Benaïnous SOLAL , NATHAN , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECOMTE BENOIT , YANN , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Le Pré-Saint-Gervais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/1978
Siret
31340056600011
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise a bail d'un immeuble sis a Paris 18eme 85 rue Caulaincourt devant permettre a ses membres l'exercice de leur activité l'organisation de divers services a l'usage commun de tous ses membres la mise en commun des moyens utiles a l'exercice de la profession de médecins
Adresse
85 RUE 85 rue Caulaincourt
75018 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003D0419330
Date d'ajout
18/07/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-04-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Actu-Juridique.fr DU : 03-07-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003D0419340
Date d'ajout
18/07/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 07-06-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).