Entreprise : COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR - SIREN 313 390 536
Identité
Dénomination
COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
SIREN (siège)
313 390 536
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1978
Début d’activité
31/03/2011
Date de fin de la personne morale
11/07/2028
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, et la fabrication de toutes armes et de tous articles de chasse et de tir, de pêche en gros et au détail ainsi que tous les accessoires s'y rapportant.
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
752500 EUR
Adresse du siège
RUE GUSTAVE EIFFEL 30620 AUBORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TONNOIR DIDIER , CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
ESPACE AUDIT J.P. RAMADIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2011
Siret
31339053600024
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la vente, la fabrication toutes armes et articles de chasse de tir et de pêche en gros et au détail et tous accessoires s'y rapportant.
Adresse
RUE GUSTAVE EIFFEL
30620 , AUBORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/08/2019
Siret
31339053600032
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, et la fabrication de toutes armes et de tous articles de chasse et de tir, de pêche en gros et au détail ainsi que tous les accessoires s'y rapportant.
Adresse
6 RUE JOEL DE ROSNAY
30620 , AUBORD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LIEU DIT LA GRANDE TERRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31339053600016
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse
30190 , LA CALMETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
15 AVENUE CAMILLE MARTIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/003554
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée M.P FINANCES n'est plus président TONNOIR Didier Christophe nom d'usage : TONNOIR Didier devient président à compter du 28/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/006556
Date d'ajout
07/06/2007
Description
Modification de la dénomination ancienne : ETS COLOMBI ARMES ET MUNITIONS- nuvelle : COLOMBI SPORTS Importateur Distributeur à compter du 04.05.07. Modification relative aux commissaires aux comptes à compter du 04.05.07.
Numéro d'observation
F06/003350
Date d'ajout
27/03/2006
Description
Modification relative aux dirigeants et aux commissaires aux comptes à compter du 16.01.2006.
Numéro d'observation
5-1717
Date d'ajout
13/02/2003
Description
DEMISSION DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DE MME SIMONCELLI CLARA NOMINATION EN REMPLACEMENT DE LA SAS MP FINANCES DONT LE SIEGE SOCIAL EST 72190 NEUVILLE S/SARTHE DOMAINE DE GENETAY REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT MR MARIO PELAGALLI NE LE 04.01.57 A VILLEJUIF DEMEURANT DOMAINE DE GENETAY 72190 NEUVILLE S/SARTHE. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 22.01.03 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.02.03 CEVENNES MAGAZINE DU 25.01.03 Date d'effet : 22 janvier 2003
Numéro d'observation
3-11046
Date d'ajout
23/12/2002
Description
NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION DE MR ROUSTIER JEAN 1 RUE SCARRON 72000 LE MANS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 24.10.2002 TRANSFORMATION DE LA SARL EN SAS STE PAR ACTIONS SIMPLIEE NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DE MME SIMONCELLI CLARA NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE MR BRASSEUR JEAN LUC 110 RUE CHANZY 72000 LE MANS NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLENAT DE MR DELAMARRE DENIS 110 RUE CHANZY 72000 LE MANS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 03.12.2002 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 23.12.2002 CEVENNES MAGAZINE DU 21.12.2002 Date d'effet : 03 décembre 2002
Numéro d'observation
6340
Date d'ajout
18/07/2001
Description
NOMINATION DE MME CLARA SIMONCELLI, DEMEURANT A CALMETTE, NEE LE 4.9.46 A BRESCIA (ITALIE), DEMEURANT A LA CALMETTE EN REMPLACEMENT DE MME FERRI EPOUSE COLOMBI, DECEDEE SUIVANT A.G.E. 23.4.01 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 18.7.2001 LE COMMERCIAL DU GARD 15.05.01 Date d'effet : 23 avril 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).