Entreprise : STE VENTE DISTRIB SERVICE - SIREN 313 241 846
Identité
Dénomination
STE VENTE DISTRIB SERVICE
Sigle
SVDS
SIREN (siège)
313 241 846
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2004
Début d’activité
27/12/1978
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
FABRICATION, TRANSFORMATION, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, L'ACHAT, LA VENTE EN GROS, EN DEMI GROS ET DETAIL DE TOUS PRODUITS CHIMIQUES ET ASSIMILES
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
2013BZ - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES MOURINOUX 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAGLAM AHMET
Nom d'usage
SAGLAM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1978
Siret
31324184600069
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
2013BZ - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
FABRICATION, TRANSFORMATION, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, L'ACHAT, LA VENTE EN GROS, EN DEMI GROS ET DETAIL DE TOUS PRODUITS CHIMIQUES ET ASSIMILES
Code APRM
2013BZ - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Autres Activités
FABRICATION TRANSFORMATION DE TOUS PRODUITS CHIMIQUES ET ASSIMILES
Code APRM
2013BZ - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Adresse
20 RUE DES MOURINOUX
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1978
Siret
31324184600051
Code APE
2013B - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Activité principale
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Adresse
59 RUE NATIONALE
41500 , MUIDES-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
31324184600044
Code APE
241E
Adresse
4 AV DES PIERRELETS
45380 , CHAINGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 A 6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1981
Siret
31324184600036
Code APE
241E
Adresse
19 RUE DE LA MAIRIE
77115 , SIVRY-COURTRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4395
Date d'ajout
17/05/2022
Description
En date du 29/04/2022, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
99091
Date d'ajout
11/10/2021
Description
Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale à l'encontre de SAGLAM Ahmet pour une durée de 15 ans, jugement tribunal de commerce de BLOIS en date du 15/09/2021.
Numéro d'observation
9161
Date d'ajout
04/10/2021
Description
En date du 15/09/2021, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'interdiction de gérer de SAGLAM Ahmet pour une durée de 15 ANS
Numéro d'observation
34276
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de BLOIS prononce en date du 27/05/2019 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20/06/2018 et a désigné Liquidateur SELARL VILLA FLOREK mission conduite par Me Julien VILLA 26 Avenue de Verdun 41000 BLOIS . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3654
Date d'ajout
27/05/2019
Description
En date du 27/05/2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire et a désigné : Juge-commissaire : Jacques BEAUCIEL, Liquidateur : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 26 avenue de Verdun - 41000 BLOIS et a fixé au 20/06/2018 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
995
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Radiation du RCS le 13/02/2019 avec effet au 25/10/2018 Nouveau siège : 20 RUE DES MOURINOUX 92600 ASNIERES SUR SEINE
Numéro d'observation
2279
Date d'ajout
25/01/2019
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
2280
Date d'ajout
25/01/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
27/06/2014
Description
Suivant jugement en date du 20/06/2014, le Tribunal de Commerce de BLOIS a adopté le plan de continuation et a désigné : Commissaire à l'exécution du plan : Maître Gérald BUISSON Durée du plan : 10 ans
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
27/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de BLOIS en date du 20/06/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Maître Gérald BUISSON.
Numéro d'observation
3892
Date d'ajout
02/08/2013
Description
En date du 26/07/2013, le Tribunal de Commerce de BLOIS a décidé le renouvelement de la période d'observation jusqu'au 25/10/2013
Numéro d'observation
3892
Date d'ajout
02/08/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de BLOIS en date du 26/07/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
3038
Date d'ajout
17/06/2013
Description
En date du 31/05/2013, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : D. GIRAULT, Juge-Commissaire Suppléant : J.L. PORTEVIN, Mandataire Judiciaire : Maître Gérald BUISSON - 26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS, A ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 01/05/2013 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
3038
Date d'ajout
17/06/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de BLOIS , prononce en date du 31/05/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01/05/2013 désigne Mandataire judiciaire Maître Gérald BUISSON, 26 Avenue de Verdun, 41000 BLOIS. , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).