Entreprise : CNA 80 CHANTIERS NAVALS D'ANGELY - SIREN 313 196 115
Identité
Dénomination
CNA 80 CHANTIERS NAVALS D'ANGELY
SIREN (siège)
313 196 115
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1978
Date de fin de la personne morale
27/07/2077
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
ZI DE PERIGNY 17180 PERIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COCAUT GASTON
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
COTTY JEANNE
Nom d'usage
ASSELIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
NANTES
Nom, Prénom(s)
LEDOUX GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
CHELLES
Dénomination
SCP DE MENONVILLE-RENOU-RENAUDEAU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/07/1978
Siret
31319611500015
Code APE
5403
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE TOUS ARTICLES EN BOIS METAL OU MA- TIERES PLASTIQUES, LA CONSTRUCTION ET LA VENTE DE NAVIRES DE PLAISANCE EN ALUMINIUM ET DE TOUS ARTICLES LES CONCERNANT
Adresse
ZI DE PERIGNY
17180 , PERIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
06/06/1983
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28.04.83, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS. FIXE LA DATE DE CES- SATION DES PAIEMENTS AU : 31.08.82. NOMME MR BOUFFARD JUGE COMMIS- SAIRE ET ME COURRET, SYNDIC, 48, RUE ALBERT 1ER, 17000 LA ROCHELLE A COMPTER DU 28/04/83
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
01/04/1983
Description
DEMISSION DU CABINET MAZART, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES REMPLACE PAR LA SCP DE MENONVILLE, RENOU ET RENAUDEAU. A COMPTER DU 25/02/83
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
03/03/1983
Description
DEMISSION DE MRS ARNAUD FRANCOIS ET TROUBLE BRUNO, EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS, REMPLACES PAR MME ASSELIN NEE COTTY JEANNE ET MR LEDOUX GERARD. A COMPTER DU 21/01/83
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
23/11/1982
Description
CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE : 31.12 NOUVELLE : 31.08 A COMPTER DU 10/08/82
Numéro d'observation
737
Date d'ajout
13/10/1982
Description
DEMISSION DE MR LEGER JAMES, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, REMPLACE PAR MME COCAUT MARIE. DEMISSION DE MR JARICOT, EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (QUI RESTE ADMINISTRATEUR), REMPLACE PAR MR COCAUT GASTON, MARIE LE DIRECTEUR GENERAL EST MR JARICOT JACQUES. A COMPTER DU 06/07/82
Numéro d'observation
96
Date d'ajout
21/12/1981
Description
DEMISSION DE MRS PAGES JEAN-PAUL ET MINVIELLE BERNARD, EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS, REMPLACES PAR MRS JARICOT JACQUES ET LEGER JAMES. DEMISSION DE MR PAGES JEAN PAUL , EN QUALITE DE PRESIDENT DIREC- TEUR GENERAL, REMPLACE PAR MR JARICOT JACQUES. A COMPTER DU 12/11/81
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
08/10/1981
Description
CONTINUATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 25/06/81
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
06/05/1981
Description
DEMISSION DE MR DELHUMEAU JACQUES, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. NOMINATION DE MR ARNAUD FRANCOIS ET PAGES JEAN-PAUL, EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. DEMISSION DE MR DELHUMEAU EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL ET NOMINATION DE MR PAGES EN REMPLACEMENT. A COMPTER DU 16/03/81
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
25/08/1980
Description
NOMINATION DE MR TROUBLE BRUNO ET MINVIELLE BERNARD, EN REMPLACE- MENT DE MRS ARNAUD FRANCOIS ET PRIEUX PIERRE. REELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL, MR DELHUMEAU JACQUES A COMPTER DU 15/07/80
Numéro d'observation
374
Date d'ajout
13/08/1980
Description
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL, MR DELHUMEAU. DEMISSION DE SES FONCTIONS DE MR LEGER J. A COMPTER DU 27/06/80
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).