Entreprise : SOCIETE NOEL-LOCATION - SIREN 313 195 596
Identité
Dénomination
SOCIETE NOEL-LOCATION
SIREN (siège)
313 195 596
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1978
Date de fin de la personne morale
14/06/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
17 CHE DE HALAGE 91130 RIS-ORANGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTE JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
COUDERT EVELYNE
Nom d'usage
NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Varennes-Jarcy
Nom, Prénom(s)
DALMAYAC JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MERCIER MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Triel-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
NOEL YVES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Varennes-Jarcy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/1978
Siret
31319559600025
Code APE
8006
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et location de matériel pour reception
Adresse
17 CHE DE HALAGE
91130 , RIS-ORANGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19940
Date d'ajout
02/10/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 27/09/2007 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15750
Date d'ajout
08/01/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 08/01/2007 nommant M. HAMON juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6426
Date d'ajout
20/06/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 19/06/2003 nommant MME FARGEIX juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6555
Date d'ajout
12/05/1989
Description
le Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 03/05/1989 à prononcé l'admission de plan de cession totale sans location gérance (ART 61 ALINEA 3 L) maintient représentant des créanciers : Me HOREL 18 Avenue Carnot 91100 CORBEIL ESSONNES Nomme Commissaire à l'éxécution du plan : Me HOREL 18 Avenue Carnot 9100 CORBEIL ESSONNESl
Numéro d'observation
13673
Date d'ajout
21/12/1988
Description
Par ordonnance rendue le 13/12/1988 Par le juge Commissaire, a autorisé pendant la période d'observation Me SOUCHON a contracter un prêt (sous forme d'escompte, de mobilisation de créance, ou découvert) auprès des organismes bancaires suivants : BANQUES FININDUS 69 Avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS a hauteur de : 2 000 000,00 FRS en conséquence les organismes bancaires bénéficieront des dispositions de l 'article 40 de la loi du 25 Janvier1985.
Numéro d'observation
12432
Date d'ajout
17/11/1988
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D EVRY EN DATE DU 10 11 1988 A PRONONCE L OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL ET AUTORISE LA POURSUITE DE L EXPLOITATION DU FONDS POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 22 05 1989 NOMME REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME HOREL 18 AVENUE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES ADMINISTRATEUR : ME SOUCHON 1 RUE DES MAZIERES 91000 EVRY AVEC POUR MISSION : REMPLACER LE DEBITEUR EN ASSUMANT LUI MEME L ADMINISTRATION DE L ENTREPRISE.
Numéro d'observation
12008
Date d'ajout
03/11/1988
Description
Déclaration de cessation des paiements le 03/11/1988 Au greffe de EVRY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).