Entreprise : SOCIETE MECANIQUE DECOUPE ET EMBOUTISSAGE - SIREN 312 939 358
Identité
Dénomination
SOCIETE MECANIQUE DECOUPE ET EMBOUTISSAGE
Sigle
SMDE
SIREN (siège)
312 939 358
Date d'immatriculation au RNE
08/05/1978
Début d’activité
12/04/1978
Date de fin de la personne morale
07/05/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication achat vente entretien se rapportant à la mécanique à la découpe et à l'emboutissage
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Capital social
84000 EUR
Adresse du siège
AV DE LA GARE 87240 AMBAZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLET FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
ST LAURENT LES EGLISES
Nom, Prénom(s)
MILLET FRANCOIS , XAVIER
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
SAINT LAURENT LES EGLISES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/1978
Siret
31293935800031
Enseigne
S M D E
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Fabrication achat vente entretien se rapportant à la mécanique à la découpe et à l'emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Autres Activités
DECOUPAGE ET EMBOUTISSAGE DE METAUX
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Adresse
AV DE LA GARE
87240 , AMBAZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3895
Date d'ajout
13/08/2010
Description
Modification relative aux commissaires aux comptes à compter du 28/06/2010 : Partant : SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : LINTIGNAT Jacky, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3501
Date d'ajout
20/07/2005
Description
Transformation de la société DE SA EN SAS ET NOMINATION DE MR MILLET FRANCOIS EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ET MAINTIEN DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT. FIN DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS Date d'effet : 25/06/2005
Numéro d'observation
4361
Date d'ajout
30/10/2000
Description
(Divers) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ANCIEN CAPITAL : 350 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 84 000 EUROS Date d'effet : 06/10/2000
Numéro d'observation
4006
Date d'ajout
04/11/1998
Description
(Divers) MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE A CPTER DU 24.10.1998 ANCIENNE FORME : SARL NOUVELLE FORME : SOCIETE ANONYME (SA) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A CPTER DU 24.10.1998 ANCIEN CAPITAL : 100 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 350 000 FRS NOMINATION DE MR MILLET FRANCOIS XAVIER EN QUALITE DE PCA A CPTER DU 24.10.1998 NOMINATION DE MME OUAGNE NATHALIE ET DE MR MILLET JEAN MARIE (ANCIEN GERANT DE LA SARL) EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS A CPTER DU 24.10.1998 NOMINATION DE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR LINTIGNAT JACKY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMTPES SUPPLEANT A CPTER DU 24.10.1998 MODIFICATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE ANCIENNE DUREE : 50 ANS NOUVELLE DUREE : 99 ANS
Numéro d'observation
2738
Date d'ajout
15/12/1978
Description
IL EST PRECISE QUE LE DEBUT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE EST LE 01/09/78 LA SOCIETE N'AYANT AUCUNE ACTIVITE DU 12/04/78 AU 01/09/78
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).