Entreprise : SERDIE - SIREN 312 911 589
Identité
Dénomination
SERDIE
SIREN (siège)
312 911 589
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1978
Date de fin de la personne morale
12/04/2028
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15603 EUR
Adresse du siège
LD MORNE BOISSARD LACROIX 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM SCI GREBAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERAY RENE , FERNAND , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/1978
Siret
31291158900058
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAVAUX D'ELECTRICITE
Adresse
LD IMMEUBLE SCI GREBAS
97139 , Les Abymes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORNE BOISSARD LACROIX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1978
Siret
31291158900025
Code APE
453A
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Activité principale
DETECTION INCENDIE. ELECTRICITE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
RUE HENRI BECQUEREL JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
31291158900066
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRAVAUX D ELECTRICITE MT/BT COURANTS FAIBLES CLIMATISATION FROID COMMERCIAL ET ALIMENTAIRE
Adresse
40 RUE DE LA CHAPELLE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1989
Siret
31291158900033
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse
MORNE VANIER
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1993
Siret
31291158900041
Code APE
453A
Adresse
USINE ROBERT LOT 7 SEMAIR
97231 , LE ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1433
Date d'ajout
28/03/2007
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A / NOUVELLE FORME JURIDIQUE : S A R LANCIEN CAPITAL : 37 000 EUROS / NOUVEAU CAPITAL : 15 603 EUROSNOUVEAU GERANT : LERAY RENE / ANCIENNEMENT PCA DG & ADMDGD & AMD PARTANT : LEBAS PATRICKADM PARTANTS : GRIGOLO DOMINIQUE / CHAPELE "LEBAS" SYLVIANECC TIT PARTANT : PHILIPPE SAINGOLET & ASSOC. / CC SUP PARTANT : KARAM CATHERINEPV AGMOA & E DU 26/01/07 / FRANCE ANTILLES DU 05/03/07Date d'effet : 26/01/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4987
Date d'ajout
17/11/2003
Description
Modification du capital socialANCIEN CAPITAL / 457 400,00 EURNOUVEAU CAPITAL/37 000,00 EURDate d'effet : 24/09/2003
Numéro d'observation
4841
Date d'ajout
06/11/2003
Description
OUVERTURE D UN ETS AU 40 R DE LA CHAPELLE ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT SUR CREATIONDate d'effet : 01/10/2003
Numéro d'observation
5395
Date d'ajout
23/12/2002
Description
Modification autreCOMMISS AUX CPTES TIT PARTANT : MR DESGRANGES ERIC COMMISS AUX CPTES SUP PARTANT : MR KALIL PHILIPPE MR LEBAS PATRICK ETAIT DIRECT GENERAL - DEVIENT DIRECT GENER DELEGUE NOUVEAU DIRECT GENER : MR LERAY RENE NOUVEAU COMM AUX CPTES TIT : SA PHILIPPE SAINGOLET & ASSOCIES NOUVEAU COMM AUX CPTES SUP : MME KARAM CATHERINE A COMPTER DU 30 09 02 PV AGO & E DU 30 09 02 - PV CA DU 30 09 02
Numéro d'observation
4600
Date d'ajout
04/11/2002
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 457 400,41 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 457 400 EUROS A COMPTER DU 20 12 01 PV AGMO & E DU 20 12 01
Numéro d'observation
1308
Date d'ajout
04/04/2000
Description
Modification autreANCIENNE ADRESSE SIEGE ET ETS PRINCIPAL: RUE BECQUEREL ZI JARRY 97122 BAIE MAHAULT NOUVELLE ADRESSE: IMMEUBLE SCI GREBAS MORNE BOISSARD LACROIX 97139 ABYMES A COMPTER DU 01.02.2000
Numéro d'observation
3890
Date d'ajout
01/12/1998
Description
Modification autreADS PARTANT : MME EDOM EPSE LOUBER MATHURINE ADS NOUVEAU : MME CHAPELE EPSE LEBAS SYLVIANE MARGUERITE MICHELE A CPTER DU 30 09 98
Numéro d'observation
1277
Date d'ajout
22/04/1998
Description
Modification autreANCIENNE FORME : SARL NVELLE FORME : SA MODIFICATIONS DES ORGANES : L ANCIEN GERANT MR LERAY EST DEVENU PCA MR LEBAS PATRICK EST DIRECTEUR GENERAL ET ADS MR GRIGOLO DOMINIQUE ET MME EDOM EPSE LOUBER MATHURINE SONT ADS A CPTER DU 31 03 98
Numéro d'observation
3812
Date d'ajout
20/11/1997
Description
OUVERTURE D UNE SECONDAIRE A L USINE DU ROBERT LOT 7 SEMAIRE ZA PARC DE LA CARAIBE 97231 LE ROBERT A CPTER DU 01 05 89
Numéro d'observation
2625
Date d'ajout
18/08/1997
Description
ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL : 31 12 NVELLE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL : 31 03 A CPTER DU 27 06 97
Numéro d'observation
3331
Date d'ajout
07/11/1996
Description
NOMINATION DE Mr DESGRANGES Eric EN QUALITE DE CCT ET DE Mr KALIL Philippe EN QUALITE DE CCS EN DATE DU 26/06/1996
Numéro d'observation
2385
Date d'ajout
05/08/1996
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 1 500 750 F NOUVEAU CAPITAL : 3000 350.00 F A CPTER DU 26 06 96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
3129115890420071108137600DUMOULIN Marie-Agnès 0066 Morne Ninine Marina 97190LE GOSIER 0000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA SOCIETE NE MAINTIENT AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE RADIATION DE L ETS SECONDAIRE SIS A USINE DU ROBERT LOT 7 SEMAIRE ZA PARC DE LA CARAIBE 97231 LE ROBERT A CPTER DU 30 04 2000 (NOTIF DU TMC DE FORT DE FRANCE) PAR ORDONNANCE DU 31 MAI 2001, DESIGNATION DE ME SEGARD EN QTE DE MANDA- TAIRE AD'HOC AVEC MISSION NOTAMMENT D'ASSISTER LES REPRESENTANTS DE LA STE SERDIE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000 350.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457 400.41 EURLE 08 11 07 LE TMC DE P AP PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS PERIODE D OBS A L EGARD DE LA STE DESIGNE MR GABRIEL JUGE COMM TIT MR FADDOUL JUGE COMM SUPP ME DUMOULIN LIQUIDATEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).