Entreprise : G. DE BRUYN OZOIR SA - SIREN 312 771 157
Identité
Dénomination
G. DE BRUYN OZOIR SA
SIREN (siège)
312 771 157
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1978
Date de fin de la personne morale
25/04/2077
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
625040.97 EUR
Adresse du siège
4 RUE ROBERT SCHUMAN 77330 OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEREU PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
ROULLET SOLANGE , GISELE
Nom d'usage
BODRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Leugny
Nom, Prénom(s)
BURNER OLIVIER , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Sannois
Dénomination
FIDUREX S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
GIRE MAULARD BOUDOT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1978
Siret
31277115700012
Code APE
285D
Origine du fonds
Création
Activité principale
mécanique de précision pour L'industrie automobile et L'aviation -
Adresse
4 RUE 4 Rue Robert Schumann
77330 , Ozoir-la-Ferrière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1984
Siret
31277115700020
Code APE
285D
Adresse
36 RUE PASCAL
77610 , FONTENAY-TRESIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DU NO 36 AU 38 GRAVIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1238
Date d'ajout
17/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 13/10/2021, prononçant la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/08/2004
Description
- Date de cessation d'activité : 13/12/2002. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/01/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE prononçant la nomination de nouveaux organes de procédure, à savoir : Juge Commissaire : Monsieur LATAIX Bernard Juge Commissaire suppléant : Monsieur FAURE Michel
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 13/12/2002 prononcant le plan de cession de la Société au profit de la SA CIDEB Commissaire à l'exécution du plan : Me HERBAUT Jean Claude de la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT 12, bld Victor Hugo - 60200 COMPIEGNE Juge Commissaire : Monsieur FABER Manuel Juge Commissaire suppléant : Monsieur DEDIEU Bertrand
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2002
Description
: Par jugement en date du 15/11/2002, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prolongé la période d'observation au 14/02/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/10/2002
Description
: Par jugement en date du 13/09/2002, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a autorisé le renouvellement de la poursuite de l'activité jusqu'au 15/11/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/06/2002
Description
: Par jugement en date du 12/04/2002 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a autorisé le renouvellement de la poursuite de l'activité jusqu'au 11/10/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/10/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 10/10/2001 ouvrant une procédure de redressement judiciaire régime général Juge Commissaire : Monsieur FABER Manuel Juge Commissaire suppléant : Monsieur DEDIEU Bertrand Administrateur Judiciaire : Me RONGEOT Jean 3, rue Robert de Luzarches - 80000 AMIENS avec pour mission d'assistance dans la gestion Représentant des créanciers : Me HERBAUT Jean Claude de la SCP LEBLANC-LEHERICY-HERBAUT 12, bld Victor Hugo - 60200 COMPIEGNE Date de cessation des paiements : 08/10/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/10/2001
Description
: Dépôt le 08/10/2001 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/1978
Description
Historique des observations depuis le 26/04/1978 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.- MODIFICATION DU 14/03/1983: MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI N.81-1162 DU 30/12/81 (AGO ET AGE DU 30/06/1982) MODIFICATION DU 13.12.1984: MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N.83-353 DU 30.04.1983 (AGE DU 30.06.1984) MODIFICATION DU 03.07.1986: MISE EN HARMONIE DES STATUTS (AGE DU 30.11.1985) Mise en sommeil de la société suite à la vente du fonds à la société CIDEB, immatriculée au RCS de MEAUX B 351 650 411)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).