Entreprise : VOR ENVIRONNEMENT - SIREN 312 670 755
Identité
Dénomination
VOR ENVIRONNEMENT
SIREN (siège)
312 670 755
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1987
Date de fin de la personne morale
06/08/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE SAINT LOUP 31180 SAINT-GENIES-BELLEVUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VOLPILIERE MONIQUE , JEANNE , THERESE
Nom d'usage
PACAUD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Castelmaurou
Nom, Prénom(s)
PACAUD JEAN , ARMEL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Castelmaurou
Nom, Prénom(s)
AUENER BRIGITTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GORSSE JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PACAUD THIERRY , JEAN , HENRI , JUSTIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Rabastens
Nom, Prénom(s)
PACAUD ISABELLE
Nom d'usage
LALLIOT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1987
Siret
31267075500056
Code APE
292M
Origine du fonds
Achat
Activité principale
RECHERCHE COMMERCIALISATION DISTRIBUTION DE PRODUITS INTERESSANT LE BATIMENT AGRICULTURE ASSAINISSEMENT FABRICATION DE PRODUITS D'ASSAINISSEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE EN MATIERE D'EPURATION DES EAUX USEES URBAINES ET INDUSTRIELLES
Adresse
6 RTE
31180 , Saint-Geniès-Bellevue - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/015505
Date d'ajout
01/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 01/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/015565
Date d'ajout
01/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 01/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
16866
Date d'ajout
21/09/2005
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20/09/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC UNE POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 20.10.2005 ET A NOMME M. DELTORN Liquidateur : Me REY 14, rue Alexandre Fourtanier BP 7004 31068 Toulouse cedex 7 AINSI QUE M. JEAN ARMEL PACAUD EN QUALITE DE MANDATAIRE, AVEC POUR MISSION DE REPRESENTER LA PERSONNE MORALE DISSOUTE POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS PROPRES DANS TOUS LES ACTES POUR LESQUELS ELLE N'EST PAS DESSAISIE PAR L'EFFET DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 02/09/2005 LE JOURNAL TOULOUSAIN DU 30.09.2005
Numéro d'observation
15968
Date d'ajout
08/09/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE EN DATE DU 02.09.2005 Date d'effet: 02/09/2005
Numéro d'observation
6466
Date d'ajout
05/04/2005
Description
Départ du directeur général FIN DES FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL UNIQUE DE M. PASCAL SABIN / DESIGNATION DE M. JEAN PACAUD EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL UNIQUE / FIN DES FONCTIONS DE MEMBRE ET DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE M. JEAN PACAUD / PV DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 09.02.2005 - Date d'effet: 09/02/2005
Numéro d'observation
6476
Date d'ajout
05/04/2005
Description
Modification de la composition du conseil de surveillance DESIGNATION DE MME MONIQUE VOLPILIERE EPOUSE PACAUD ANCIENNEMENT VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE / DESIGNATION DE M. THIERRY PACAUD EN QUALITE DE VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE / DESIGNATION DE MME ISABELLE PACAUD EPOUSE LALLIOT EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE / DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 200.000€ A 150.000€ / PV CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 17.03.2005 - PV AGM DU 17.03.2005 - Date d'effet: 17/03/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS A AALES - JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LE PETIT CEVENOL DU 20.01.78. PROPRIETAIRE EXPLOITANT POUR L'ACTIVITE TRANSFEREE DE LES POMMIERS ST JEAN DE VALERISCLE A ST GENIES BELLEVUE (ANCIEN ETS SECONDAIRE)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).