Entreprise : TRANSPORTS RIESTER - SIREN 312 667 694
Identité
Dénomination
TRANSPORTS RIESTER
SIREN (siège)
312 667 694
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1978
Début d’activité
01/01/2020
Date de fin de la personne morale
13/04/2028
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Création, acquisition, prise à bail, gérance, exploitation de toutes entreprises de transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules automobiles
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU SOMMERBERG 67750 SCHERWILLER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11-ZI DU GIESSEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIESTER MAURICE , FILS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
SCHERWILLER
Dénomination
ALSACE CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mulhouse Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
31266769400037
Nom commercial
TRANSPORTS RIESTER
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, acquisition, prise à bail, gérance, exploitation de toutes entreprises de transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules automobiles
Adresse
9 RUE DU SOMMERBERG
67750 , SCHERWILLER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11-ZI DU GIESSEN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31266769400029
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports routiers, service de transports publics de marchandises et location de véhicules de transports de marchandises ; L'exploitation d'une licence de commissionnaire de transports ; Toutes opérations de stockage, sous-location d'immeubles en rapport avec l'activité de transporteur.
Adresse
53 RUE DE L'ORTENBOURG
67750 , SCHERWILLER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31266769400011
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
51 RUE DE L'ORTENBOURG
67750 , SCHERWILLER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N° 51-53
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5909
Date d'ajout
09/10/2020
Description
Transfert du siège social, à compter du 01/01/2020 : Ancienne adresse : 53 rue de l' Ortenbourg 67750 Scherwiller Nouvelle adresse : 9 - 11 rue du Sommerberg - ZI du Giessen 67750 Scherwiller Transfert de l'établissement principal, à compter du 01/01/2020 : Ancienne adresse : 53 rue de l' Ortenbourg 67750 Scherwiller (reste ouvert mais n'est plus établissement principal) Nouvelle adresse : 9 - 11 rue du Sommerberg - ZI du Giessen 67750 Scherwiller (établissement principal)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1760
Date d'ajout
08/07/1988
Description
Modification autre PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE LICENCE DE LOCATIONS SUCCESSIVES, MODELE 11 CLASSE A, APPARTENANT A MR SACCOMANI DARIO - 1, RUE DE CHASNANS A 25 NODS Date d'effet : 31/05/1988
Numéro d'observation
1844
Date d'ajout
27/08/1987
Description
Modification autre PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE LICENCE DE TRANSPORTS, MODELE 11 CLASSE A, DE MR GLEIZES EUGENE, RTE DE CARCASSONNE A LIMOUX (RCS LIMOUX 615 942 661). Date d'effet : 05/08/1987
Numéro d'observation
994
Date d'ajout
16/07/1984
Description
Modification autre PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UNE LICENCE, MODELE 11 CLASSE B APPARTENANT A MR DESNEULIN JULIEN TRANSPORTS , RUE DES RESERVES A 63 BILLOM Date d'effet : 05/04/1984
Numéro d'observation
993
Date d'ajout
16/07/1984
Description
Modification autre PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UNE LICENCE DE LOCATIONS SUCCESSIVES, MODELE 11 CLASSE 2, APPARTENANT A MR SEVILLA JEAN - 8, RUE DU GENERAL SALAN A 68730 BLOTZHEIM. Date d'effet : 18/06/1984
Numéro d'observation
1498
Date d'ajout
04/10/1982
Description
Modification autre PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UNE LICENCE DE TRANSPORTS, ZONE LONGUE DE CLASSE C, APPARTENANT A MR BRIGNIER EMILE - 30, RTE DE THIONVILLE A MAIZIERES LES METZ (57). Date d'effet : 13/09/1982
Numéro d'observation
755
Date d'ajout
29/05/1980
Description
Modification autre ACQUISITION DE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES, LICENCE CLASSE B, VALABLE EN ZONE LONGUE, DES TRANSPORTS OHLMANN SONIA NEE SOHN, CONNU SOUS LE NOM DE TRANSPORTS ROUTIERS OHLMANN, SIS ET EXPLOITE A RECHSHOFFEN - 12, RUE DES CUIRASSIERS (RCS STRASBOURG 75 A 533) AU PRIX DE 65 000 F. Date d'effet : 01/01/1980
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
04/04/1979
Description
Modification autre PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UNE LICENCE DE TRANSPORTS, ZONE LONGUE DE CLASSE B, APPARTENANT A MR HANCLOT ALBERT TRANSPORTS A LAVAL SOUS VOLOGNE (88). Date d'effet : 20/02/1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).