Entreprise : HOTEL CONTINENTAL - SIREN 312 643 216
Identité
Dénomination
HOTEL CONTINENTAL
SIREN (siège)
312 643 216
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1978
Début d’activité
01/02/1978
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Hôtel, café, restaurant, bar, lunch
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
104 B AV EDOUARD VAILLANT 18100 VIERZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTOSUOSSO ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Vouvray
Dénomination
EXPERTISE VAL DU CHER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montrichard Val de Cher
Dénomination
HOLDING KALYANI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vierzon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1978
Siret
31264321600012
Enseigne
LE CONTINENTAL
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel, café, restaurant, bar, lunch
Adresse
104 B AV EDOUARD VAILLANT
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1196
Date d'ajout
07/03/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 31.12.07 Transformation de la société à compter du 31/12/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Partant : AUDICO, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : ACL CENTRE ATLANTIQUE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Changement de qualité : CLOAREC Loïc Georges Pascal, PRÉSIDENT devient GÉRANT(E) BR DU 03.03.08
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3213
Date d'ajout
31/07/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27.06.07 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 27/06/2007 : PARTANT : ROBERT BRUNO, PRÉSIDENT NOUVEAU : CLOAREC LOIC GEORGES PASCAL, PRÉSIDENT NR DU 09.07.07
Numéro d'observation
2924
Date d'ajout
10/07/2007
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 27/06/2007 ANCIENNE : 31/08 NOUVELLE : 30/06
Numéro d'observation
3909
Date d'ajout
14/09/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PROCES VERBAL DE DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 01.08.05 A COMPTER DU 01.08.05 DEMISSION DE MME EPAMINONDAS ROBERT EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 01/08/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : Achat de Mme BUDIN Nee PETIT Marguerite Octavie - RC 65 A 655 A 653 716 654 - Rad.21.03.78. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).