Entreprise : ETUDES ET COORDINATION DU BATIMENT - SIREN 312 610 397
Identité
Dénomination
ETUDES ET COORDINATION DU BATIMENT
Sigle
ECB
SIREN (siège)
312 610 397
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1979
Début d’activité
30/04/1979
Date de fin de la personne morale
02/07/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Bureau d'études techniques du bâtiment, réalisation d'opérations de construction en contractant général
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
24080 EUR
Adresse du siège
18 AV JEAN JAURES 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOESSARD ARNAUD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
C.E.I.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Herblain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/1979
Siret
31261039700035
Nom commercial
ECB 35
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bureau d'études techniques du bâtiment, réalisation d'opérations de construction en contractant général
Adresse
18 AV JEAN JAURES
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
31261039700043
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bureau d'études techniques du bâtiment, réalisation, opérations de construction en contractant général.
Adresse
CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT F6
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5357
Date d'ajout
14/08/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2018 : Partant : HERVE Philippe Marie Emile, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : ORECO SAS (SAS), Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).