Entreprise : ENTREPRISE PATRIZIO LE HAVRE - SIREN 312 521 123
Identité
Dénomination
ENTREPRISE PATRIZIO LE HAVRE
SIREN (siège)
312 521 123
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1973
Date de fin de la personne morale
17/01/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
51 RUE D IENA 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANQUIE FREDERIQUE , LOUISE , ELENA
Nom d'usage
PATRIZIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Roquefort-les-Pins
Nom, Prénom(s)
CASTEL FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
PATRIZIO MARC-PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
ROQUEFORT-LES-PINS
Nom, Prénom(s)
PATRIZIO FRANCOISE , MARIE , DOMINIQUE
Nom d'usage
LEROYER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Ardon
Dénomination
DAVECC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bois guillaume
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/03/1978
Siret
31252112300025
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'entreprise de construction et de préfabrication pour l'habitation et l'industrie spécialement mosaïques carrelages et tous revêtements de murs et sols l'achat et la revente en l'état de tous matériaux de Construction
Adresse
51 RUE D IENA
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007377
Date d'ajout
30/07/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 30/07/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4898
Date d'ajout
09/11/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/11/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A : 1) PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, A NOMME LIQUIDATEUR : SELARL Catherine VINCENT 20, RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE 2) AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POUR UNE PERIODE D'UN MOIS COURANT DU 06/11/2015 AU 06/12/2015 ET CE DANS LE SEUL BUT DE TERMINER LES CHANTIERS EN COURS ET EVENTUELLEMENT PERMETTRE LA CESSION
Numéro d'observation
3346
Date d'ajout
31/07/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 31/07/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS COURANT DU 06/08/2015 AU 06/11/2015
Numéro d'observation
1541
Date d'ajout
07/04/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU : 03/04/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LADITE ENTREPRISE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS COURANT DU 07/04/2015 AU 06/08/2015
Numéro d'observation
683
Date d'ajout
09/02/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/02/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE/LA : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur - L631-7 SUR : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME : ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE EUGENE BEILLARD 23, RUE GEORGES HEUILLARD 76600 LE HAVRE /XX/ DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL Catherine VINCENT 20, RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE
Numéro d'observation
384
Date d'ajout
28/01/1991
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - DEMISSION DU GERANT : MR PATRIZIO MARC NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR NOMINATION DES ADMINISTRATEURS : MME PATRIZIO NEE BLANQUIE FREDERIQUE ET MR PATRIZIO ALAIN - NOMINATION DES COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR QUERE CLAUDE ET SUPPLEANT : SA FIDULOR STE D'EXPERTISE COMPTABLE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 28/12/90 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 26/12/90 A COMPTER DU 18/12/90
Numéro d'observation
2878
Date d'ajout
21/08/1989
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : ENTREPRISE BRUNO PATRIZIO LE HAVRE NOUVELLE : ENTREPRISE PATRIZIO LE HAVRE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 17/08/89 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 09/08/89 A COMPTER DU 30/06/89
Numéro d'observation
843
Date d'ajout
14/08/1981
Description
MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT TRANSFERE DU 55 RUE DE FLEURUS LE HAVRE AU 51 RUE D'IENA LE HAVRE - DEPOT AU GREFFE LE 10/08/1981 - JOURNAL : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 12 AOUT 1981 A COMPTER DU 01/04/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
VOIR RUBRIQUE OBSERVATIONS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AVANTAGES PARTICULIERS : NEANT - CLAUSES D'AGREMENT DES CESSIONNAIRES : SAUF DISPOSITIONS LEGALES CONTRAIRES, AGREMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).