Entreprise : DAVID - SIREN 312 468 879
Identité
Dénomination
DAVID
Sigle
SCEV DAVID
SIREN (siège)
312 468 879
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1987
Début d’activité
31/05/1978
Date de fin de la personne morale
24/05/2062
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
CULTURE DE LA VIGNE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
76000 EUR
Adresse du siège
LD LES FORTIS 81310 LISLE-SUR-TARN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID OLIVIER , JEAN-JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
DAVID CAROLINE , MARIE , ALICE
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Montans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/1978
Siret
31246887900019
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
CULTURE DE LA VIGNE
Adresse
LD LES FORTIS
81310 , LISLE-SUR-TARN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2163
Date d'ajout
29/07/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 16/07/2015 Ancien : 68400 EUR Nouveau : 76000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1816
Date d'ajout
20/07/2012
Description
Transformation de la société à compter du 27/06/2012 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation viticole (SCEV) Changement de dénomination à compter du 27/06/2012 Ancienne : EARL DAVID Nouvelle : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DAVID Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2012 : Nouveau : TURNABIEN Caroline Marie Alice, Associé indéfiniment responsable Nouveau : AFJ SC ARKOS, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
1107
Date d'ajout
23/04/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 05/04/2012 Ancien : 53200 EUR Nouveau : 68400 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).