Entreprise : LES BAINS - SIREN 312 381 676
Identité
Dénomination
LES BAINS
SIREN (siège)
312 381 676
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2002
Début d’activité
15/10/2002
Date de fin de la personne morale
16/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE ET GUY PICOTY 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICOTY MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La souterraine
Nom, Prénom(s)
RIDOIRE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
La souterraine
Dénomination
CAPELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/2002
Siret
31238167600039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Autres Activités
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Adresse
RUE ANDRE ET GUY PICOTY
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
31238167600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DES FOSSES DES CANARDS
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
498
Date d'ajout
14/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2012 :Partant : SCHILDT NEE PICOTY Pascale, Gérant Nouveau : PICOTY michel, Gérant-Nouveau : RIDOIRE christian, Gérant-Nouveau : SAS CAPELLA, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY, Associé indéfiniment responsable- modification administrative de l'intitulé de l'adresse du siège et de l'ets principal -ancienne : rue A. PICOTY nouvelle : rue André et Guy PICOTY - prorogation de durée de 99 ans acd 02.09.2002- rectification suite à erreur matérielle des agents du TGI de GUERET -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).