Entreprise : RIBOT(ETABLISSEMENTS...) - SIREN 312 263 692
Identité
Dénomination
RIBOT(ETABLISSEMENTS...)
SIREN (siège)
312 263 692
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1978
Début d’activité
01/01/1978
Date de fin de la personne morale
22/02/2077
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Négoce, abattage de tous produits de ferme, volailles, lapins, oeufs, chevreaux.
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Capital social
1400000 EUR
Adresse du siège
1739 CHE DES FREMIGIERES 84840 LAPALUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIBOT AURELIE
Nom d'usage
HERNAN-RIBOT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Les angles
Nom, Prénom(s)
ROURE MICKAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Bollène
Dénomination
SODEC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BOLLENE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31226369200021
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce, abattage de tous produits de ferme, volailles, lapins, oeufs, chevreaux.
Adresse
1739 CHE DES FREMIGIERES
84840 , LAPALUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3024
Date d'ajout
12/09/2005
Description
REGULARISATION : AVENENANT AU CONTRAT DE LOCATION GERANCE CONCLU LE 30.12.1997 CONCLU ENTRE MR RIBOT ROBERT ET LA SARL ETS RIBOT PERE ET FILS : SUITE AU DECES DE MA RIBOT ROBERT, MR PIERRE RIBOT EST DEVENU PROPRIETAIRE DU FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE AVEC EFFET AU 01.01.2000 LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 19.07.2005
Numéro d'observation
3025
Date d'ajout
12/09/2005
Description
RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR PIERRE RIBOT A COMPTER DU 25.05.2005 ACHAT DU FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION GERANCE A COMPTER DU 25.05.2005 A PIERRE RIBOT AU PRIX DE 500.000 € OPPOSITIONS ETUDE ME DAYRE NOTAIRE A 84500 BOLLENE 468 AVENUE MARIUS COULON LES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE DU 14.06.2005
Numéro d'observation
2197
Date d'ajout
18/11/1991
Description
Transfert du siège social DE RUE DES ORFEVRES 84840 LAPALUD A QUARTIER DES FREMIGIERES 84840 LAPALUD, A COMPTER DU 10/11/89 JOURNAL PUBLICATEUR : LE COMMERCIAL DU 05/01/1990
Numéro d'observation
2069
Date d'ajout
04/11/1991
Description
Augmentation du capital PORTE DE 50 000 FRS A 250 000 FRS, A COMPTER DU 06/11/1990 JOURNAL PUBLICATEUR : LE COMMERCIAL DU 09/11/1990
Numéro d'observation
730
Date d'ajout
15/03/1989
Description
Augmentation du capital PORTE DE 30 000 FRS A 50 000 FRS, A COMPTER DU 30/12/1988 JOURNAL PUBLICATEUR : LE COMMERCIAL DU 07/01/1989
Numéro d'observation
3099
Date d'ajout
06/12/1988
Description
REMPLACEMENT DE MR RIBOT ROBERT PAR MR RIBOT PIERRE, DANS LES FONCTIONS DE GERANT, A COMPTER DU 01/11/1988 JOURNAL PUBLICATEUR : LE COMMERCIAL DU 12/11/1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).