Entreprise : CPE DISTRIBUTION - SIREN 312 161 458
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2020)
Dénomination
CPE DISTRIBUTION
Sigle
CPE
SIREN (siège)
312 161 458
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1978
Fermeture de l'établissement - 31216145800012
- Date d'effet de la fermeture : 23/06/2020
Fermeture de l'établissement - 31216145800020
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1997
Fermeture de l'établissement - 31216145800038
- Date d'effet de la fermeture : 23/06/2020
Fermeture de l'établissement - 31216145800046
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2010
Fermeture de l'établissement - 31216145800053
- Date d'effet de la fermeture : 14/01/2014
Fermeture de l'établissement - 31216145800061
- Date d'effet de la fermeture : 13/03/2009
Fermeture de l'établissement - 31216145800079
- Date d'effet de la fermeture : 11/01/2010
Fermeture de l'établissement - 31216145800087
- Date d'effet de la fermeture : 23/06/2020
Date de fin de la personne morale
07/03/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
265000 EUR
Adresse du siège
35 RUE ERNEST RENAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEJANIN HUGHES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Samois-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SARECH ROLAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Juvisy-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
SPITZ STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRIANCON MONIQUE
Nom d'usage
SPITZ
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SPITZ ALEXANDRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/1997
Siret
31216145800038
Enseigne
CPE
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCE D'APPAREIL DE PLOMBERIE SANITAIRE ET ELECTRICITE
Adresse
83 B BD RICHARD LENOIR
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2000
Siret
31216145800053
Enseigne
CPE
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMERCE D'APPAREIL DE PLOMBERIE, SANITAIRE ET ELECTRICITE
Adresse
26 RUE DE LA JONQUIERE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26-30
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2005
Siret
31216145800079
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Adresse
6 RUE DE KABYLIE
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Siret
31216145800012
Enseigne
C. P. E.
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce d'appareils de plomberie sanitaire et électricité.
Adresse
35 RUE 35 Rue ERNEST RENAN
92130 , Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1980
Siret
31216145800020
Code APE
516K
Adresse
16 RUE PAUL DE KOCK
93230 , ROMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
31216145800087
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce d appareils de plomberie sanitaire et électricité dépôt entrepôt
Adresse
4 QUAI DE LA SEINE
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-8 BATIMENT B2
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
31216145800046
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Adresse
94 BD VICTOR HUGO
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE DE SAINT OUEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/2003
Siret
31216145800061
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Adresse
32 AV ARISTIDE BRIAND
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39966
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 juin 2020 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22 juin 2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1998B0294012
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 22-06-2020 le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
50056
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/06/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/06/2020
Numéro d'observation
50056
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
47727
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Etablissement complémentaire - Ancienne adresse: 4 à 8 QUAI DE SEINE BATIMENT B2 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 4 à 8 QUAI DE SEINE BATIMENT B2 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Numéro d'observation
65770
Date d'ajout
26/08/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 24/08/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00610 , date de cessation des paiements le 25 février 2015 , désigne liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre prononce, en date du 24 août 2016, la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00610, date de cessation des paiements le 25 février 2015. Désigne liquidateur la SELARL DE KEATING mission conduite par Me Christian Hart de Keating, 183 avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
50988
Date d'ajout
24/08/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 24/08/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00610 , date de cessation des paiements le 25/02/2015 , désigne liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).