Entreprise : VDI - SIREN 312 148 372
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2020)
Dénomination
VDI
Sigle
V.D.I.
SIREN (siège)
312 148 372
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1978
Fermeture de l'établissement - 31214837200013
- Date d'effet de la fermeture : 25/08/2020
Date de fin de la personne morale
23/03/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHATEAUROUX 18120 MEREAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD DOMINIQUE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Vierzon
Nom, Prénom(s)
OLLIER MARIE-JEANNINE
Nom d'usage
COELHO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
SOCIETE COMPTAFRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31214837200013
Nom commercial
V.D.I.
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce de fournitures, pièces et matériels d'entreprises, de biens d'e- Quipement et produits consommables en général pour l'industrie, l'artisanat l'agriculture et toutes les activités économiques
Adresse
RTE route de Châteauroux
18120 , Méreau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3563
Date d'ajout
27/08/2020
Description
Radiation du RCS le 27/08/2020 avec effet au 25/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3551
Date d'ajout
26/08/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 25/08/2020, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 25/08/2020
Numéro d'observation
5767
Date d'ajout
21/10/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Numéro d'observation
1265
Date d'ajout
11/03/2016
Description
EN DATE DU 08/03/2016, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE V.D.I. (SAS) A MAINTENU M. DENIS MALLET COMME JUGE-COMMISSAIRE, A DESIGNE COMME LIQUIDATEUR LA SCP PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE 18000 BOURGES ET MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION SANS POURSUITE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
07/01/2016
Description
EN DATE DU 05/01/2016, JUGEMENT PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE NOUVELLE DUREE DE 6 MOIS, SOIT JUSQU'AU 05/07/2016
Numéro d'observation
2791
Date d'ajout
09/07/2015
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/07/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE V.D.I. (SAS) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : M. DENIS MALLET MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE 18000 BOURGES ET MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 02/07/2015 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
2714
Date d'ajout
06/07/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
819 946.25 F
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : Achat de la ste "GUILLEMAIN ET CIE" RCS 61 B 62 B 308 635 275.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).