Entreprise : SOCIETE DES CHAIS DE BORGO - SIREN 312 023 682
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2023)
Dénomination
SOCIETE DES CHAIS DE BORGO
SIREN (siège)
312 023 682
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1986
Date de fin de la personne morale
11/06/2066
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
253 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOAY DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
NICOLAS JEAN LOU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/02/1989
Siret
31202368200023
Code APE
159G
Adresse
253 AV DU GENERAL LECLERC
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53016
Date d'ajout
20/10/2023
Description
Radiation d'office du RCS Créteil le 20/10/2023 avec effet au 20/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6735
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
34637
Date d'ajout
09/06/1995
Description
Jugement du 07 06 1995 (Aff : 90/816) Clôture pour insuffisance d'actif Juge cré : Mr Coulanges - liquidateur : me Guillemonat
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/10/1994
Description
Jugement du 20 10 1994 (Aff : 90/816) Nommant m. Coulanges , Juge commissaire en remplacement de m. Chapalain
Numéro d'observation
44695
Date d'ajout
04/09/1991
Description
Jugement du 11.07.1991 Nommant m. Chapalain , Juge commissaire en remplacement de m. Dubois
Numéro d'observation
64342
Date d'ajout
22/11/1990
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp 100586/90 Jugement du 22.11.1990 N° 816/90 Cessation des paiements en date du 22.05.1989 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M. Dubois - juge suppléant : m. Chapalain Liquidateur: Me Guillemonat 7 rue de Turbigo 75001 Paris
Numéro d'observation
64062
Date d'ajout
13/11/1990
Description
Déclaration de cessation des paiements le 13 Novembre 1990 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
28225
Date d'ajout
12/06/1986
Description
Dissolution anticipée - assemblée générale du : À compter du 01.09.1977
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).