Entreprise : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE - SIREN 311 997 134
Identité
(Entreprise radiée le 30/04/2021)
Dénomination
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
SIREN (siège)
311 997 134
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1978
Fermeture de l'établissement - 31199713400011
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 31199713400029
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1991
Fermeture de l'établissement - 31199713400037
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 31199713400045
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 31199713400052
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 31199713400060
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2014
Fermeture de l'établissement - 31199713400078
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 31199713400086
- Date d'effet de la fermeture : 29/05/2015
Fermeture de l'établissement - 31199713400094
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 31199713400102
- Date d'effet de la fermeture : 29/05/2015
Fermeture de l'établissement - 31199713400110
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Date de fin de la personne morale
24/01/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
315000 EUR
Adresse du siège
CHE PONT DOUMERGUE 34490 THEZAN-LES-BEZIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT DE CAZOULS
BP 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTAGNAC PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
BOSANO JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Marseille 02
Nom, Prénom(s)
SICARD PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
BENIER JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Sainte-Foy-les-Lyon
Dénomination
COLAS MIDI MEDITERRANEE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Dénomination
CABINET MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
31199713400037
Enseigne
LES BALLASTIERES DE L'AUDE - OCCITA
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Activité principale
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Adresse
11590 , CUXAC D'AUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
31199713400060
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
27 RUE DE L'ESPERANCE
11110 , COURSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
31199713400086
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et vente de béton prêt à l'emploi.
Adresse
RTE DE NARBONNE
11590 , CUXAC D'AUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31199713400011
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Fournitures et transports de sables et graviers
Adresse
CHE
34490 , Thezan-les-Béziers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT DE CAZOULS
BP 3
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1991
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
31199713400029
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRISE DE LOCATION GERANCE A LA SNC CLVMCTP POUR UNE DUREE DE 1 AN RENOUVE- LABLE PAR TACITE RECONDUCTION ACHT LOCATION VENTE ENTRETIEN REPARATION MATERIEL DE CONCASSAGE EXTRACTION
Adresse
PONT DE CAZOULS
34490 , THEZAN-LES-BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/1998
Siret
31199713400045
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ORIGINE DU FONDS : ACHAT : 900 000 FRS A LA STE SAGRAHER RCS PEZENAS B 316 480 086 (64 B 8) - BODACC 251A DU 31.12.1998 - HERAULT JUDICIAIRE ET COMMERCIAL DU 05.11.1998 OPPOSITION : ETUDE DE ME JEAN GONDARD NOTAIRE A CAZOULS LES BEZIERS
Adresse
CHE BAS DE MONTAGNAC
34120 , PEZENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
31199713400052
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de carrière
Adresse
LD LA GALIBERTE
34350 , VENDRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2011
Siret
31199713400078
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation de matériaux
Adresse
VOIE COMMUNALE N 9
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
31199713400102
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PONT GASTON DOUMERGUE
34490 , THEZAN-LES-BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2017
Siret
31199713400110
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de granulats
Adresse
MOULIERES SUD
34300 , AGDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
31199713400094
Code APE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de carrière
Adresse
LD RAFFANEL
81230 , LACAUNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARRIERE DE RAFFANEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2859
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS Rcs Béziers 533509154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2859
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Béziers par suite de fusion
Numéro d'observation
2388
Date d'ajout
27/04/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS, RCS Béziers 533 509 154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
Numéro d'observation
6916
Date d'ajout
23/04/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS, Béziers : 533509154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET NUMERO 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 01 JANVIER 2000. Sous réserve de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'exercice de son activité réglementée, en application de l'article R.123-96 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).