Entreprise : BRULAT CONSTRUCTION SA - SIREN 311 946 818
Identité
Dénomination
BRULAT CONSTRUCTION SA
SIREN (siège)
311 946 818
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1978
Date de fin de la personne morale
02/02/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
AV VOLTAIRE GARCIN 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIJUAN JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1915
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
BRULAT MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
APT
Nom, Prénom(s)
DHERS JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
APT
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS MICHELE
Nom d'usage
BRULAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
APT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/01/1978
Siret
31194681800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
MACONNERIE GENERALE BATIMENT ET GENIE CIVIL
Adresse
AV AV. VOLTAIRE GARCIN
84800 , L'ISLE SUR LA SORGUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ISLE SUR LA SORGUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8792
Date d'ajout
15/11/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/11/2006 LE TRIBUNAL A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA PROCEDURE AVEC CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7421
Date d'ajout
28/10/2005
Description
Mention d'office EN DATE DU 10/11/2005, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DE DONAT JACKY Date d'effet : 10/11/2005
Numéro d'observation
7054
Date d'ajout
21/11/2002
Description
EN DATE DU 20/11/2002, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE-COMMISSAIRE DE MARRE GEORGES JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT DE GEPT CHARLES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- SUITE A L'APPEL DE FONDS EFFECTUE PAR LA CA DU 06 JANVIER 1978 ET DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES ACTIONNAIRES, LE CAPITAL QUI ETAIT LIBERE DU QUART LORS DE LA CONSTITUTION DE LA STE EST INTEGRALEMENT LIBERE - JUGEMENT DU 25 JUIN 1982 PRONONCANT LE RJ. NOMME. JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR GUILLAUME SYNDIC : ME DE ST RAPT - ORDONNANCE DU 2 JUILLET 1982 DE MR LE JUGE-COMMISSAIRE DU RJ AUTORISAN T LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE PERIODE DE 3 MOIS A COMPTER DU 2 JUILLET 1982 - JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1982 AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DU DU FONDS DEPENDANT DE L'ACTIF DU RJ JUSQU'AU 31 MARS 1983 - JUGEMENT DU 10 JUIN 1983 AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DEPENDANT DE L'ACTIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE JUSQU' AU 31 JUILLET 1983 - JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1985, TRANSFORME EN LIQUIDATION DE BIENS LE RJ MAINTIENT. JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR GUILLAUME SYNDIC : ME DE ST RAPT LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).