Entreprise : SANAC - SIREN 311 934 657
Identité
Dénomination
SANAC
Sigle
SANAC
SIREN (siège)
311 934 657
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1978
Début d’activité
29/12/1977
Date de fin de la personne morale
25/01/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'achat, la vente en gros ou en détail, la location, sous location, entretien, Parkage, dépannage, réparation, transformation de tous véhicules, engins etc.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
200 RTE DE SOLESMES 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMONT PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Charleville-mézières
Dénomination
DUMONT et Associés - Commissaires aux comptes
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Charleville-mézières
Dénomination
GRANDS GARAGES DU PAS DE CALAIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lille
Dénomination
COMEXPERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/1977
Siret
31193465700025
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la vente en gros ou en détail, la location, sous location, entretien, Parkage, dépannage, réparation, transformation de tous véhicules, engins etc.
Adresse
200 RTE DE SOLESMES
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
31193465700041
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
4 AV DE VALENCIENNES
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/1986
Siret
31193465700033
Code APE
501Z
Adresse
12 PL JEAN JAURES
59129 , AVESNES-LES-AUBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3809
Date d'ajout
07/08/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2014 : Partant : ECA AUDIT (SARL) représentée par HACHETTE Daniel, Commissaire aux comptes titulaire Partant : HACHETTE Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : DUMONT Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : DUMONT et Associés - Commissaires aux comptes (SAS), Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3414
Date d'ajout
20/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2010 : Nouveau : CONRAUX Lionel, Président Changement de qualité : CONRAUX Jacques, Georges, Président devient Directeur général
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1693
Date d'ajout
15/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2008 : Partant : CONYNCK Jean-Pierre, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Nouveau : HACHETTE Stéphane, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT changement de dénomination : SARL ECA AUDIT représentée par HACHETTE Daniel, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Numéro d'observation
2605
Date d'ajout
09/11/2004
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE "SANAC" EN REMPLACEMENT DE "SA NOUVELLE DES AUTOMOBILIES DU CAMBRESIS -S.A.N.A.C" - NOMINATION DE MR CONRAUX JACQUES EN QUALITE DE PRESIDENT Date d'effet : 27/09/2004
Numéro d'observation
1620
Date d'ajout
29/08/2002
Description
SELON LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI NRE DU 15.05.2001, MR CONRAUX JACQUES DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (PRECEDEMMENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION). Date d'effet : 25/06/2002
Numéro d'observation
1231
Date d'ajout
20/08/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 2 721 600 FRS A 2 951 806.5 FRS ET CONVERSION EN 450 000 EUROS. Date d'effet : 20/06/2001
Numéro d'observation
1606
Date d'ajout
13/10/1998
Description
NOMINATION DE MR JACQUES CONRAUX EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A/C DU 31. 08.98 ; NOMINATION DE MRS JACQUES CONRAUX, LIONEL CONRAUX ET PASCAL CONRAUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS EN REMPLACEMENT DE MRS STANISLAS LIBERSKI, GEORGES HARY ET JEAN-CLAUDE CHEVALIER, DEMISSIONNAIRES, NOMINATION DE MR JACQUES CONRAUX (PRECEDEMMENT DIRECTEUR GENERAL) EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR STANISLAS LIBERSKI A/C DU 17.09.98.
Numéro d'observation
1279
Date d'ajout
10/08/1998
Description
DEPART DE MR FRANCK LIBERSKI ET DE MME MARIE-THERESE LIBERSKI-KAPUT, ADMINISTRATEURS, A/C DU 29.06.98.
Numéro d'observation
1364
Date d'ajout
19/08/1997
Description
NOMINATION DE MRS GEORGES HARY ET JEAN-CLAUDE CHEVALIER EN QUALITE D'ADMI- NISTRATEURS A/C DU 18.07.97 - DEPOT DU 01.08.97.
Numéro d'observation
1446
Date d'ajout
11/08/1994
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 1 360 800 FRS A 2 721 600 FRS A/C DU 30.06.94 - DEPOT DU 27.07.94.
Numéro d'observation
2053
Date d'ajout
22/11/1993
Description
REGULARISATION : VENTE DE L'ETS SECONDAIRE SIS 12, PLACE JEAN JAURES A AVESNES-LEZ-AUBERT A MR HERVE PELLO A/C DU 01.09.93.
Numéro d'observation
1393
Date d'ajout
02/09/1991
Description
NOMINATION DE M.FRANCK LIBERSKI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME STANISLAVA LIBERSKI ET DE M.JEAN-PIERRE CONYNCK EN QUALITE DE COM- MISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M.VERCLYTTE, A COMPTER DU PV D'AGO DU 28/6/91 - DEPOT DU 6/8/91.
Numéro d'observation
1515
Date d'ajout
03/09/1990
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE S.R.T.F.C. EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE M. MICHEL VERCLYTTE EN QUALITE DE SUPPLEANT, EN REMPLACE- MENT DE MM.CHRISTOPHE WATINE ET GERARD DUTHOO, RESPECTIVEMENT, A/C DU PV D'AGO DU 29/6/90 - DEPOT DU 7/8/90.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NUMERO D'IMMATRICULATION DU CODE DES ASSURANCES ORIAS : 07 008 627
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).