Entreprise : AIMEDIEU - SIREN 311 915 219
Identité
Dénomination
AIMEDIEU
SIREN (siège)
311 915 219
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1978
Début d’activité
01/01/1978
Date de fin de la personne morale
07/02/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Capital social
102000 EUR
Adresse du siège
232 RUE GRANDE 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACHASSE DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Héricy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31191521900019
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
Adresse
232 RUE GRANDE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10826
Date d'ajout
09/05/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 09/05/2022 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2021J00284 désigne liquidateur SELARL Mjc2a représentée par Maître Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9887
Date d'ajout
25/04/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 25/04/2022 arrête le plan de cession au profit de : de la SCA HOLD
Numéro d'observation
4971
Date d'ajout
28/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 28/02/2022, convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, Administrateur SELARL Aj Associes représentée par Maître Maxime Lebreton 5 Rue de Verdun 77000 Melun avec pour mission de : assistance, Mandataire judiciaire SELARL Mjc2a représentée par Maître Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun
Numéro d'observation
2623
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 31/01/2022 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de assistance
Numéro d'observation
28454
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 15/12/2021 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2021J00284, Administrateur SELARL Aj Associes représentée par Maître Maxime Lebreton 5 Rue de Verdun 77000 Melun Mandataire judiciaire SELARL Mjc2a représentée par Maître Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun et a ouvert une période d'observation expirant le 15/06/2022 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/06/1994
Description
: --- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSION DE MR HENDRIKS HENRI DE SES FONCTIONS DE PDG MR LACHASSE BERNARD A ETE NOMME PDG EN REMPLACEMENT MR LACHASSE DANIEL EST NOMME DG SUIVANT PV CA DU 29 01 94 A COMPTER DU 29/01/94
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/02/1978
Description
Historique des observations depuis le 08/02/1978 : --- LA SOCIETE ETAIT LOCATAIRE GERANTE AVANT DE DEVENIR PROPRIETAIRE A DATER DU 1ER JANVIER 1981 -
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/02/1978
Description
Historique des observations depuis le 08/02/1978 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 70 le 08/02/1978 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 28/01/1978
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).