Entreprise : PROVILAIT - SIREN 311 877 666
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2021)
Dénomination
PROVILAIT
SIREN (siège)
311 877 666
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1978
Fermeture de l'établissement - 31187766600025
- Date d'effet de la fermeture : 10/04/1996
Date de fin de la personne morale
22/10/2027
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
227 RUE DE LENCHE 13400 AUBAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PION LAURENCE HELENE JACQUELINE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MR PION GERARD JEAN EDMOND
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
MARSEILLE (11E)
Nom, Prénom(s)
LAN ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD REGINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
MME PION MARTINE ANNA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
MARSEILLE (11E)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31187766600025
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Commerce de gros, demi-gros et détail, diffusion, distribution, Repre-- Sentation commerciale de produits alimentaires en général et plus particulièrement de produits laitiers et dérives avec l'affinage de ces articles à l'exception des fruits et légumes en gros.
Adresse
227 RUE 2/227 Rue DE LONCHE ZONE INDUSTRIELLE DES PALUDS N.
13685 , Aubagne CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35423
Date d'ajout
16/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35423
Date d'ajout
16/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Taddei Ferrari Funel, Mission Conduite Par Me Jean-Patrick Funel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/11/2020
Numéro d'observation
8166
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 04/03/2020 nommant M. Le Ricousse Gilles juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
37277
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 23/01/2019 nommant M. Charriol juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
37278
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 23/01/2019 nommant M. Diarra Abdramane juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
29879
Date d'ajout
22/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22/10/2018 nommant SCP Taddei Ferrari Funel, Mission Conduite Par Me Jean-Patrick Funel 54 Rue Gioffredo 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
79806
Date d'ajout
17/02/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
76603
Date d'ajout
19/01/2017
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 19/01/2017 nommant M. Millour juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné et M. Dmytrus juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
33207
Date d'ajout
13/11/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13/11/2006 nommant M. BAUMSTARK juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
9863
Date d'ajout
10/02/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 10/02/2003 nommant SCP TADDEI-FUNEL PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE TADDEI 54 RUE GIOFFREDO 06000 NICE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
28/01/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 28/01/2002 Nommant M. Tezaris juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
1409
Date d'ajout
17/01/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17/01/2002 nommant M. Bourges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
17996
Date d'ajout
28/09/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 28/09/2000 Nommant me Jean-marie Taddei 54 rue Gioffredo 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
21593
Date d'ajout
11/04/1996
Description
Par jugement en date du 10.04.96 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 29.03.96 et a nommé en qualité de mandataire liquidateur : me rêne bellot 22 cours pierre Puget 13286 Marseille cedex 6 les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire liquidateur dans un délai de deux mois suivant la publication au Bodacc .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).