Entreprise : SOC COOP OUV BAT VALLEE OSSAU - SIREN 311 832 349
Identité
Dénomination
SOC COOP OUV BAT VALLEE OSSAU
Sigle
SCOB
SIREN (siège)
311 832 349
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1977
Date de fin de la personne morale
30/12/2076
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
64260 BILHERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BILHERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVERA PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
PAU
Nom, Prénom(s)
SALLANABE HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
ARUDY
Nom, Prénom(s)
PAROIX JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
ARUDY
Nom, Prénom(s)
ARRATEIG ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
ARUDY
Nom, Prénom(s)
FERAUD JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
GAN
Nom, Prénom(s)
COURATTE ARNAUDE ANDREE
Nom d'usage
ARRATEIG
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
ARUDY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31183234900022
Enseigne
SCOB
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION DES ASSOCIES POUR TOUS TRAVAUX DANS LE BATIMENT.
Adresse
64440 , LARUNS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BILHERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SA COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).