Entreprise : POIDS LOURDS 2000 - SIREN 311 771 984
Identité
Dénomination
POIDS LOURDS 2000
SIREN (siège)
311 771 984
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1977
Dissolution
- Date de dissolution : 31/01/2013
Date de fin de la personne morale
29/12/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
LD VALLOUX 89200 VAULT-DE-LUGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUJON JEAN-PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Saint-Florentin
Nom, Prénom(s)
PAUPERT JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Avallon
Nom, Prénom(s)
DUJON ALAIN , GILBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Héry
Dénomination
AUDIT PARTENAIRE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/06/1985
Siret
31177198400011
Enseigne
POIDS LOURDS 2000 POIDS LOURDS 2000
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520BC - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: diesel
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
REP DE TOUS VEHICULES POIDS LOURDS VEHICULES LEGERS ENGINS DE TP ET TOUS MOTEURS DE VEHICULES EN GAL MANUTENTION LEVAGE
Code APRM
4520BC - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: diesel
Code APRM
4520BC - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: diesel
Adresse
LD VALLOUX
89200 , VAULT DE LUGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
31/01/2013
Description
Cessation d'activité : 31/01/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 29-01-2013 prononçant la liquidation judiciaire 2012L00426/2012J00083, après cession, désigne liquidateur Me Bernard DELIBES 12, Bd Davout 89000 AUXERRE autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31-01-2013
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de SENS en date du 29-01-2013 arrête le plan de cession au profit de : deux repreneurs . Sous le n° 2012L00426/2012J00083.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/12/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS DU 11/12/2012 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 2 JUILLET 2013.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/09/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Auxerre en date du 03-09-2012 décidant le maintien de la période d'observation jusqu'au 02.01.2013
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/09/2012
Description
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 SEPTEMBRE 2012 DESIGNANT LA JURIDICTION CONSULAIRE DE SENS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE. DOSSIER TRANSMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS LE 13/09/2012 SUR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 12/09/2012.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/07/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé en date du 02/07/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012/71 date de cessation des paiements le 02/07/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE Bruno, administrateur : la SELAS Ségard-Carboni, en la personne de Me Ségard Didier 16 rue de l'Horloge 89000 AUXERRE, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître DELIBES Bernard 12 boulevard Davout Auxerre 89000, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/01/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/1977
Description
Observations concernant l'établissement situé Vall oux 89200 Vault-de-Lugny : Ce fonds est reçu en lo cation gérance de Mme Veuve THIERRY (R.C.74A31) à compter du 1.1.1978, renouve lable semestre après semestre par tacite reconduc- tion. A compter du 1 7.11.1987 fin de la location gérance et achat du f onds au prix de 250 000 F; Précédent propriétaire : BOUTIN Simone née TESTARD (RCS 74 A 31) J.A.L. L é Sénonais Libéré du 18.12.1987. Oppositions : Au siège du fonds vendu ** A compter du 29.9.1994 ach at d'un camion, de la clientèle et de la licence C lasse B zone longue à M.GAMBONI Alain (RC LYON A 3 01 666 160).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/12/1977
Description
Historique : * Publication : L'Yonne Républicaine ** A compter du 1.6.1979, la société POIDS LOURDS 2000 reçoit en location gérance un fonds de trans- ports et manutention de marchandises de la sociét é VALLOUX TRANSPORTS (RC 77B18) ** A compter du 15 .12.1995, fin de la location gé- rance et achat du fonds au prix de 10 000 F. J.A.L. : Le Sénonais L ibéré du 2.8.1996 Oppositions : Au siège de la soc iété à VALLOUX (89 * Suivant acte s.s.p. en date d u 28.8.1985, Mr LABARRE Marcel et Mme VIGNE Magdel eine son épouse dt à VILLEURBANNE (69) ont donné e n gérance libre à la S.A.R.L. "POIDS LOURDS 2000" la licence de classe B de zone longue N° 09716 et le véhicule type AIVHM D immatriculé sous le N) 86 31 KF 69, attaché à la licence et ce pour une duré e d'un an à compter du 1er.09.1985, renouvelable p ar tacite reconduction. * Suivant acte s.s.p. en d ate du 2.8.1989, Mme Veuve FOREST TABAUD née Simon e JOYEUX, a donné en gérance libre à la SARL POIDS LOURDS 2000, une li- cence de classe B de zone lo ngue, à compter du 1. 9.1989 pour une durée d'un a n, renouvelable par tacite reconduction. ** Suivan t acte s.s.p. en date du 17.2.1994 la société VALL OUX TRANSPORTS (RC 77B18) a donné en gérance libre à la société POIDS LOURDS 2000 la licence de clas se A N°9126080011, pour une durée d'un an renouvel able par tacite reconduction. ** A compter du 15.1 2.1995, fin de la location gé- cance consentie par VALLOUX TRANSPORTS et achat de la clientèle, l'ac halandage et le matériel cor- respondant à la lice nce N°912608011, au prix de 25 000F. J.A.L. : Le S énonais Libéré du 2.8.1996 Oppositions : Au siège de la société à VALLOUX (89 ***** A compter du 25. 06.2004, transformation de la S.A. en S.A.S.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).