Entreprise : SCP REGIS VEY NOTAIRE ASSOCIE - SIREN 311 771 067
Identité
(Entreprise radiée le 23/04/2018)
Dénomination
SCP REGIS VEY NOTAIRE ASSOCIE
SIREN (siège)
311 771 067
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1989
Fermeture de l'établissement - 31177106700023
- Date d'effet de la fermeture : 23/12/2017
Fermeture de l'établissement - 31177106700031
- Date d'effet de la fermeture : 23/12/2017
Date de fin de la personne morale
22/05/2018
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
220441.28 EUR
Adresse du siège
2 B RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN 43000 LE PUY-EN-VELAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEY ELOISE , ANNE , MARIE , HELENE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
BARRE STEPHANE , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
VEY REGIS , VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/1991
Siret
31177106700023
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDE NOTARIALE.
Adresse
2 B RUE 2 bis Faubourg Saint Jean
43000 , Le Puy-en-Velay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
31177106700031
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDE NOTARIALE.
Adresse
3 RUE DANGLADE
43150 , LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/001234
Date d'ajout
15/04/2014
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 25/03/2014 - Siège de la liquidation : 2 bis Faubourg Saint Jean 43000 LE PUY-EN-VELAY - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Haute-Loire paysanne du 18/04/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/001821
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Modification relative aux dirigeants : le 11/03/2013 décès du gérant associé Maître VEY Régis et nomination par jugement du Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay en date du 14 mars 2013 de Maître VEY Eloise en qualité de notaire suppléant de l'étude dont est titulaire la SCP Régis VEY, Notaire au PUY EN VELAY (43) 2 bis Faubourg Saint Jean, sans que cette désignation ne puisse excéder un an à compter du jour de sa nomination.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).