Entreprise : GROUPE ADRIEN - SIREN 311 550 370
Identité
Dénomination
GROUPE ADRIEN
SIREN (siège)
311 550 370
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1977
Date de fin de la personne morale
24/11/2072
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6615000 EUR
Adresse du siège
RUE CHARLES LINDBERGH 44340 BOUGUENAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADRIEN MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
L'Epine
Nom, Prénom(s)
ADRIEN JEAN-MICHEL , CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Nom, Prénom(s)
ADRIEN HELENE , ELISABETH
Nom d'usage
PELVILLAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Orvault
Nom, Prénom(s)
GRIMONPREZ JEAN-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Orvault
Dénomination
RSM SECOVEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orvault CEDEX
Dénomination
KPMG AUDIT OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes CEDEX 3
Dénomination
KPMG AUDIT NORMANDIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Herouville-Saint-Clair CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1991
Siret
31155037000036
Nom commercial
ADRIEN
Enseigne
SO.PHI.MAR
Origine du fonds
Création
Activité principale
holding
Adresse
RUE CHARLES LINDBERGH
44340 , BOUGUENAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPOLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31155037000010
Code APE
741J
Adresse
47 RUE DES TRAPPES
85740 , L'EPINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
31155037000028
Code APE
741J
Adresse
31 AV DE LA CORNICHE
85270 , SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LA FELOUQUE N°1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 10/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
07/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 03/12/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014-659 désigne liquidateur Maître JOUIN de la SCP MAURAS-JOUIN 6 Place Viarme 44000 NANTES
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
21/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 21/10/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 21/10/2015
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
23/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 22/04/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22.4.2015
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
29/10/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé en date du 29-10-2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014-659 date de cessation des paiements le 01-07-2014, et a désigné juge commissaire : Madame Jacqueline CARTRON, administrateur : SELARL AJASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME BIDAN LE MOULIN DES ROCHES BAT. E 31 BD A. EINSTEIN 44323 NANTES CEDEX 03, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître JOUIN de la SCP MAURAS-JOUIN 6 Place Viarme 44000 NANTES, et a ouvert une période d'observation expirant le 29-04-2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/10/2008
Description
FUSION ABSORPTION DE LA SAS ADRIGEL FRANCE RUE CHA RLES LINDBERGH 44340 BOUGUENAIS 314 547 787 RCS NA NTES ET DE LA SAS SOFINAQUA 47 RUE DES TRAPPES 857 40 L'EPINE 352 731 269 RCS LA ROCHE SUR YON (A COM PTER DU 31.3.08)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/03/1991
Description
Historique : CONSTITUTION : DEPOT AU GREFFE DE LA ROCHE SUR YON PUBLICITE : PRESSE OCEAN DU 9.11.197 7 TRANSFERT : PUBLICITE : PRESSE OCEAN Mention du 16/05/2002 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYE E N SAS A COMP- TER DU 14.3.2002 Mention du 04/04/20 06 : Fusion-Absorption de la SCI ADJAMI dont le si ège social est 47 rue des Trappes 85740 L'EPINE Im matriculée sous le n° 383 575 107 auprès du Greffe de LA ROCHE SUR YON (Assemblée Générale du 30.09. 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).