Entreprise : SOC DISTRIBUTION ALIMENTATION MAYENNAISE - SIREN 311 549 877
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2003)
Dénomination
SOC DISTRIBUTION ALIMENTATION MAYENNAISE
Sigle
DAM
SIREN (siège)
311 549 877
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1977
Fermeture de l'établissement - 31154987700018
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2003
Date de fin de la personne morale
08/12/2052
Date de clôture
30/11
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
12 RTE PARIS 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HODMON PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
LOISON VALERIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Nom, Prénom(s)
LOISON BRIGITTE
Nom d'usage
BOURDAIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Dénomination
" GAUTIER-MENARD "
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/10/1977
Siret
31154987700018
Enseigne
" UNICO "
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
- LOUEUR DE FONDS DEPUIS LE 02/04/1989 : ALIMENTATION GENERALE - BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRIPERIE - VOLAILLES - FRUITS & LEGUMES - BEURRE - OEUFS - FROMAGES & AUTRES PRODUITS ENTRANT DANS L'EXPLOITATION D'UN MAGASIN DE GRANDE SURFACE ; DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS ET CARBURANTS AUX CONSOMMATEURS ;
Adresse
12 RTE RTE DE PARIS
53140 , PRE EN PAIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1106
Date d'ajout
16/12/2003
Description
Radiation du RCS le 16/12/2003 avec effet au 01/09/2003 DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - SUITE A LA FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE PAR LA S.A. "AVALDIS" SUITE A LA FUSION - RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE CONSENTI AU PROFIT DE LA S.A. "AVALDIS" - A COMPTER DU 01/09/2003 BENEFICIAIRE : S.A. "AVALDIS" - SIEGE SOCIAL : ZONE ARTISANALE - R.N. 12 53140 PRE-EN-PAIL - R.C.S. MAYENNE 409 893 997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
900
Date d'ajout
07/09/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : - PARTANT : MR LOISON (JEAN) - NOUVEAL : MELLE LOISON (VALERIE) CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES : - NOUVEAU TITULAIRE : S.A. "GAUTIER-MENARD" EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE "AUDIT CONSULTANTS" - NOUVEAU SUPPLEANT : MR HODMON (PIERRE) EN REMPLACEMENT DE MR LEGROS (HERVE) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS - ANCIEN : 250.000 FRS / NOUVEAU : 39.000 EUROS Date d'effet : 30/05/2001
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
29/12/1997
Description
(Divers) - FUSION AVEC LA S.A.R.L. "PREZIENNE DE DISTRIBUTION" - SIGLE "PREZDIS" SIEGE SOCIAL : ZONE ARTISANALE - R.N. 12 - 53140 PRE-EN-PAIL R.C.S. MAYENNE B 350 336 236 - AVEC EFFET AU 01/12/1996 - SANS AUGMENTATION DE CAPITAL POUR LA S.A. "D.A.M."
Numéro d'observation
808
Date d'ajout
22/09/1989
Description
Fonds donné en location-gérance A LA SARL "PREZIENNE DE DISTRIBUTION" DONT LE SIEGE SOCIAL EST FIXE ZONE ARTISANALE - R.N. 12 - 53140 PRE-EN-PAIL - RCS MAYENNE B 350 336 236 POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES A COMPTER DU 02/04/1989 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).