Entreprise : EARL DE LA COMBE LAPALUS JEROME - SIREN 311 520 050
Identité
Dénomination
EARL DE LA COMBE LAPALUS JEROME
SIREN (siège)
311 520 050
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1990
Début d’activité
15/11/1989
Date de fin de la personne morale
22/02/2088
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
mise en valeur, en commun, d'une exploitation agricole (bovins volailles).
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
224598 EUR
Adresse du siège
LA COMBE DURAND 71520 ST LEGER SOUS LA BUSSIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPALUS JEROME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/1989
Siret
31152005000015
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
mise en valeur, en commun, d'une exploitation agricole (bovins volailles).
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA COMBE DURAND
71520 , ST LEGER SOUS LA BUSSIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/002309
Date d'ajout
25/07/2014
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 235488 EUROS Nouveau capital : 224598 EUROS à compter du 30/06/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/002309
Date d'ajout
25/07/2014
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 10/04/2088 à compter du 30/06/2014
Numéro d'observation
F14/002309
Date d'ajout
25/07/2014
Description
Modification relative aux dirigeants : LAPALUS Pierre nom d'usage : LAPALUS Pierre n'est plus gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 02 février 1990 -No A105 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 19 janvier 1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
GAEC RECONNU LE 15/12/98 ET AGREE DEFINITIVEMENT LE 15/02/99 SOUS LE No 1373.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).